Encore quelques petits trucs…

1

Encore quelques « trucs »
Multiplier 2 nombres à 2 chiffres
Pour multiplier mentalement deux nombres à deux chiffres, il faut utiliser la méthode suivante : On prend un nombre et on le multiplie d'abord par les dizaines de l'autre nombre, on ajoute un zéro (on fait x10) puis par les unités de ce même nombre. Puis on additionne les deux résultats obtenus. Plus clair avec un exemple : 52 x 86 = ( 5 x 86 x 10) + ( 2 x 86) = 4300 + 172 = 4472 Autre exemple, si on prend le calcul 42 x 73, il faut d'abord multiplier 4 x 73=292 auquel on rajoute un 0 (on fait x10) cela donne 2920. Puis, on calcule 2 x 73 = 146. Enfin, on additionne les deux résultats: 2920 + 146 = 3066

La division par 5 de tous les nombres.
Pour diviser par 5, il suffit de prendre le nombre de dizaine et de le multiplier par 2. On regarde le nombre d'unité, et on ajoute 0,2 par unité. Un exemple: 463 :5 Nombre de dizaine: 46 On multiplie ce nombre par 2: 46 x 2 = 92 Nombre d'unité: 3 On multiplie ce nombre par 0.2: 0,2 x 3 = 0,6 On ajoute ces 2 nombres. On obtient 463 :5=92,6 Cela marche à tous les coups ! Attention, quand on manipule des très grands nombres.

Carré des nombres se terminant par 5
Il est facile de calculer le carré des nombres se terminant par 5. En fait, il faut multiplier les dizaines par les dizaines supérieures et faire suivre le résultat de 25 : Donc 25 x 25 = le chiffre 2 donne 2 x 3 = 6 puis on écrit à droite 25 pour 5x5 donc 625. Pour 85 x 85 = 8 x 9 suivi de 25 donc 7225.

Ou encore 105 x 105 = 11025 = (10 x 11) suivi de 25. Pareil pour 115² = 11 x 12 suivi de 25 donc 13225

© 2011 abc-calcul-mental R Sanchez

et très très rapidement (quelques secondes). le résultat de l'addition est 37242 (7245 .3 = 7242 et on écrit 3 devant donc 37242) Exemple complet (rapide. seulement 7 nombres) : votre ami : 6482 vous : 3517 votre ami : 2488 vous : 7511 car 2488 + 7511 = 9999 votre ami : 7413 vous : 2586 car 7413 + 2586 = 9999 votre ami : 7245 Vous pour le résultat : 37242 Allez-y. il faut "compléter" à 9999 pour donner le votre. Exemple : s'il dit 7245 et que 3 "couples" de nombres ( donc 6 nombres) ont été annoncés. vous donnez 3517 (4628 + 3517 = 9999). Pour chaque nombre qu'il donne. il s'agit d'un jeu à 2. on donne le résultat. et aussi de finir. c'est parti pour l'addition.Encore quelques petits trucs… 2 Pour faire le malin En fait. Quand il donne le dernier. Chacun énonce à tour de rôle un nombre à 4 chiffres qui est noté. Au bout de quelques nombres (une douzaine). il vous suffit de retrancher à celui-ci le nombre de paires constituées et de mettre devant ce même nombre de paires. Exemple : s'il dit 6482. le but est de trouver le résultat d'une super addition. entraînez vous et épatez tous vos proches… © 2011 abc-calcul-mental R Sanchez . Il faut toujours laisser le soin à votre partenaire de commencer le premier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful