Matemáticas más rápidas Multiplica por 9 Multiplicar por 9, o 99, o 999 Multiplicar por 9 realmente es multiplicar por 10-1.

Es decir, 9×9 es justamente 9x(10-1) esto es 9×10-9 que es 90-9 ó 81. Otro ejemplo: 46×9 = 46×10-46 = 460-46 = 414. Otro ejemplo más: 68×9 = 680-68 = 612. Para multiplicar por 99, multiplicas por 100-1. Es decir, 46×99 = 46x(100-1) = 4600-46 = 4554. Multiplicar por 999 es lo mismo que multiplicar por 9 o por 99. 38×999 = 38x(1000-1) = 38000-38 = 37962. Multiplicar por 11 Para multiplicar un número por 11 sumas pares de números adyacentes, excepto los de las esquinas, que se quedan igual. Pongamos un ejemplo: Para multiplicar 436 por 11 vamos de derecha a izquierda. 1. 2. 3. 4. 5. Primero escribimos el 6 luego le sumamos al 6 su vecino de la izquierda, 3, y nos da 9. Escribimos el 9 a la izquierda del 6. Luego sumamos 4 más 3 y nos da 7. Escribimos 7. Luego escribimos el número de la esquina, 4. Es decir, 436×11 = es 4796. Multiplicar por 5, 25, o 125 Es lo mismo que multiplicar por 10 y luego dividirlo por 5. Nota: Multiplicar por 10 es lo mismo que añadir un cero al número. 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60. Otro ejemplo: a. 64×5 = 640/2 = 320. b. 4286×5 = 42860/2 = 21430. Para multiplicar por 25 multiplicamos por 100 (solo añadimos dos ceros al número) y luego lo dividimos por 4, ya que 100 = 25×4. Nota: para dividir por 4 solo hay que dividir dos veces por 2, ya que 2×2 = 4. 64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600. 2900/2 = 1450. 58×25 = 5800/4 =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Para multiplicar por 125, multiplicamos por 1000 y dividimos por 8, ya que 8×125 = 1000. ay que darse cuenta de que 8 = 2×2×2. por lo tanto, multiplicamos por 1000 añadiendo tres ceros al número y luego dividimos por 2 tres veces: 32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000. 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000 . 48×125 =

Otro ejemplo: 3254×11: El resultado viene de la suma de los siguientes pares de números: (3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794. Otro ejemplo más, esta vez con llevadas: 4657×11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Escribimos todas las sumas: (4)(4+6)(6+5)(5+7)(7). De derecha a izquierda escribimos el 7. Ahora nos damos cuenta de que 5+7=12. Así que escribimos el 2 y nos llevamos el 1. 6+5 = 11, más el uno anterior = 12. Por tanto, escribimos el 2 y nos llevamos 1. 4+6 = 10, más el uno anterior = 11. Escribimos el 1 y nos llevamos 1. Añadimos el 1 que nos llevamos al número más a la izquierda, 4. Resultando, 4657×11 = 51227 .

3. Multiplicar dos números seguidos cercanos
Este truco solo funciona si te has aprendido o eres capaz de calcular rápidamente los cuadrados de los números. si eres capaz de hacer esto, podrás multiplicar rápidamente pares de números que difieren en 2, 4 ó 6 números. Pongamos como ejemplo que queremos calcular 12×14. Cuando dos números difieren en 2, su producto es siempre el cuadrado del número del medio menos 1. 12×14 = (13×13)-1 = 168. 16×18 = (17×17)-1 = 288. 99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999

Si dos números difieren en 4 su producto es el cuadrado del número del medio menos 4. 11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.

Multiplicar doblando y dividiendo por dos Hay casos en que uno de los números a multiplicar es par. 2 y 3. 30×2 = 60. Esto es algo ma´s complicado. 54×8: 54×2 = 108. 108×2 = 216. 5×6×2 = 60. Multiplicar por potencias de 2 32×32. 35×35 acaba en 25. Otro ejemplo: 12×15 = 6×30 = 6×3 con un cero al funal. El resultado es 7224 6. 4. 48×17 = 24×34 = 12×68 = 6×136 = 3×272 = 816. luego es 180. Multiplçicalo por 2: 40×2=80. El resultado es 2016. Ten en cuenta los ceros extra. luego tenemos 120. puedes hacer esto: . 8. En ese caso. su cuadrado siempre acaba en 25. y dóblalos. Multiplica los dígitos. 67×67=3649+840 = 4489. Otro ejemplo: 64×66. 85×85: 8×9 = 72 . 6×7×2 = 42×2 = 84. Tenemos 2536. 5×8=40. -> 3649 primer producto. 3×3=9. Luego añade un 0 quedándonos 800. Para acabar: 86×84. Escribe 2564 para empezar. Si dos números están separados por 6 su producto es el cuadrado del número del medio menos 9. 2×3×2 = 12. Multiplicar otros números de dos dígitos Pongamos que quieres calcular el cuadrado de 58. añade 120 al producto parcial. 2 y 8. Calcular el cuadrado de un número de dos dígitos que acaba en 5 si un número acaba en 5.13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221. 12×18 = (15×15)-9 = 216. añadimos un cero 600. suman 10. hay que hacer 6×7 = 42 lo que nos da 4225. El producto es 4224. 56×56. 6×4 = 24. para obtener 1024. Por ejemplo: 14×16 = 28×8 = 56×4 = 112×2 = 224. 8×8 = 64. Multiplicar dos números de dos dígitos cuyo primer dígito es el mismo y los segundos suman 10 Pongamos que queremos calcular 42 por 48. Esto es. luego 7225. 6×7 = 42. 3×4 = 12 y ese es el resto del producto. 5×5 = 25. 32. Si quieres multiplicar por 16 dobla el número 4 veces. 60×2 = 120. 56×56 = 2536+600 = 3136. Escribimos el 20. multiplica los dos dígitos del número del que quieres calcular el cuadrado entre sí. puedes dividirlo por 2 y multiplicar el otro por 2. Es decir. Es decir. 4×6 = 24. 4×5 = 20. 2×2 = 4. obtenemos el resto del producto multiplicando el 3 por un número más que el 3. Puedes repetir esta operación hasta que te resulte más fácil realizar la operación. 23×8: 23×2 = 46. 15×16: 15×2 = 30. Para calcular 42×48: Multiplicamos 4 por 4+1. 16. Es importante que cada cuadrado parcial tenga dos dígitos. -> 5×5 y 6×6. 8×9 = 72. 0904. 4. o cualquier potencia de 2 solo dobla el número las veces que sea necesario. ya que 16 = 2×2×2×2. Luego. Para este ejemplo los números 42 y 48 difieren en 6 y le hemos aplicado la técnica 4. 7. 35×35 = 1225. por lo que hagamos dos ejemplos más. pongamos el ejemplo de multiplicar 14 por 16. Multiplicamos los siguientes números: 2×8 = 16. multiplicamos el primer dígito por uno más que él mismo para obtener la primera parte de la respuesta y multiplicamos los dos últimos dígitos entre sí para tener la segunda parte de la respuesta. la primera parte es elevar al cuadrado los dos primeros números 3 y 2. 5. Haz el cuadrado de cada dígito y escríbelo. 92×2 = 184. 216×2 = 432. Los siguientes dígitos. 17×23 = (20×20)-9 = 391. Para multiplicar un número por 2. Añadimos un cero 840. añade un 0. añadimos 16. Tenemos 0904. El primer dígito es cuatro en ambos números. Para tener el resto del cuadrado cojemos el primer número y lo multiplicamos por un número más que él. 8. 46×2 = 92. añade 800 a 2564 para obtener la respuesta: 3364. 120×2 = 240. Otro ejemplo más: 67×67. Para calcular 65×65.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful