You are on page 1of 4

Hoja de Trabajo N05 del rea de Matemtica

Apellidos y Nombres:
Grado:

3ro A,B,C

Profesor (a): Juan Antonio Machado Cabanillas

CAPACIDAD: Resolucin de problemas

Fecha de entrega: 27 / 06 /2013

DESTREZA: Resuelve

INDICADOR: Resuelve ejercicios matemticos mediante tcnicas operativas breves con toda

seguridad.
OPERACIONES RPIDAS

MULTIPLICACIN POR 5

Aadimos un cero al multiplicando y luego se divide entre 2. Ejemplo:


1) 56 x 5 560 : 2 = 280

MULTIPLICACIN POR 9

Aadimos un cero al multiplicando y luego se le resta el mismo multiplicando. Ejemplo:


1) 73 x 9

730 73

= 657

MULTIPLICACIN POR 11

Aadimos un cero al multiplicando y luego se le suma el mismo multiplicando. Ejemplo:


1) 65 x 11

650 + 65

= 715

MULTIPLICACIN POR 15

Se le agrega su mitad al multiplicando y al resultado se multiplica por 10. Ejemplo :


1) 42 x 15

(42 + 21) x 10

= 630

MULTIPLICACIN POR 25

Aadimos 2 ceros al multiplicando y al resultado se le divide entre 4. Ejemplo:


1) 320 x 25

32000: 4 = 8000

MULTIPLICACIN POR 75

Aadimos 2 ceros al multiplicando al nmero obtenido se le resta la cuarta parte del nmero
obtenido. Ejemplo :
1600

1) 16 x 75

1600 -

= 1600 400 = 1200

MULTIPLICACIN POR 125

Aadimos 2 ceros al multiplicando, al nmero obtenido se le suma la cuarta parte del nmero
obtenido. Ejemplo:
2800
4

1) 28 x 125 = 2800 +

2800 + 700

= 3500

DIVISIN ENTRE 5
Se divide entre 10 el doble del numerador. Ejemplo:

24

2(24 )

48

10

10

1)

= 4,8

DIVISIN ENTRE 15
Se divide entre 30 el doble del numerador. Ejemplo:
2(180 )

180
15

1)

10

360

30

30

= 12

CUADRADO DE UN NMERO QUE TERMINA EN 5


Se toma las cifras del nmero menos la cifra 5 de las unidades, al nmero obtenido se le
multiplica por su consecutivo al resultado obtenido se le agrega 25 en la derecha. Ejemplo:
1) 252

(2 x 3) 25

= 625

11 CUADRADO DE UN NMERO DE 2 CIFRAS.


-

Se eleva al cuadrado la cifra de las unidades. Y se lleva si hay.


Luego se efecta el doble producto de las cifras del nmero y se suma lo que se
llevaba; y se lleva si hay.
Finalmente se eleva al cuadrado la cifra de las decenas del nmero y se suma lo que se
lleva.
Ejemplo:

1) (32)2

32 .. 2(3)(2) .. 22 = 1024

Llevo 1

No llevo

12 PRODUCTO DE UN NMERO POR OTRO FORMADO SLO POR CIFRAS 9


Se coloca a la derecha del nmero tantos ceros como nueves tenga el otro nmero y en
seguida al nmero obtenido se le resta el nmero original. Ejemplos:
1) 5436 x 99999 . Solucin .543600000 5436

543594564

13 PRODUCTOS DE DOS NMEROS QUE TERMINAN EN 5


-

Se separan las cifras 5 del nmero.

Se multiplican las cantidades as obtenidas.

Al resultado anterior se le suma la semisuma de dichos nmeros.

Finalmente al resultado anterior se le pone 25 a su derecha y obteniendo


producto buscado. Ejemplo: Multiplica: 65 x 145

as el

6 14

84 10 94
2

14

65 x 145 = 9425

6 x 14 +
POR INDUCCIN

Calcula la suma de cifras del resultado de : A = (333 .. 333) 2

20 cifras
EJERCICIOS DE APLICACIN

1.

Halla el cuadrado de los siguientes nmeros:


b) 805

a) 9995

2. Halla el cuadrado de los siguientes nmeros de 2 cifras.


a) 89
b) 82
3. Efecta: (324)2, usando la tcnica anterior.
4. Opera: 5432 x 99999 =
5. Halla la suma de cifras de M, si: M = (999 .. 99) 2
30 cifras
a) 90

b) 180

c) 270

d) 360

e) 450

6. Halla la suma de cifras de N, si: N = 3333 .. 33 x 12


32 cifras
a) 90

b) 180

c) 270

d) 360

e) 450

7. Halla la suma de cifras del resultado de A, si : A = (666


66)2
20 cifras
a) 120

b) 140

c) 160

d) 180

e) 200

8. Halla la suma de cifras del resultado de B, si : A = 2222


222 x 13
22 cifras

a) 120

b) 140

c) 160

d) 180

e) 200