You are on page 1of 36

ALUMNO: NIO VLCHEZ CRISTIAN.

BIBLIOGRAFA
Recuperado de internet:
hindu-o-de-fibonacci.html

http://curiosidadesjbv.blogspot.pe/2014/03/multiplicacion-

ALUMNA: HUAMN CALDERN BEATRIZ.

En la India se han inventado tcnicas de multiplicacin muy interesantes desde


hace varios siglos, tales como la Nikhilam, la Navasesh y la Urdhva Tiryaka
(Jhunjhunwa la, 1993); muchas de ellas descritas en forma de prosa o de
versos cortos llamadas sutras que permiten memorizarlas ms fcilmente
(Katz, 2007). El mtodo de multiplicacin grfico que se presenta en este
artculo tambin proviene de la India; especficamente del Vedic Mathematics
o Conocimiento matemtico (The Vedic maths, 2008) y no requiere de saber o
de recordar las tablas de multiplicar.
...se sugiere el uso de este mtodo en la educacin
primaria de nuestro pas...
a) El procedimiento para multiplicar con lneas.

Primer ejemplo: 21 23 = 483


Supongamos que deseamos multiplicar 21 23 (cuyo resultado es 483) y
denominamos al 21 como multiplicando o primer factor, al 23 como
multiplicador o segundo factor y al 483 como producto o resultado:
1. Para el primer factor (el 21) se trazan lneas horizontales (en azul en

la figura 1a), dos y una, respectivamente, para las decenas (lneas


de arriba) y las unidades (lnea de abajo).
2. Para el segundo factor (el 23) se trazan cinco lneas verticales (en

rojo en la misma figura), dos para las decenas (lneas de la


izquierda) y tres para las unidades (lneas de la derecha).
3. Se cuentan los puntos de interseccin de las lneas en cada zona y

se suman diagonalmente siguiendo la flecha punteada, que tiene


una inclinacin de 45 con respecto a la horizontal.
4. De derecha a izquierda, el primer nmero corresponder a las

unidades, el segundo a las decenas y el tercero a las centenas


(figura 1b).

Segundo ejemplo: 40 12 = 480


5. En los casos en los que una o ambas cantida- des contengan un cero,

se traza una lnea pun- teada y el nmero de intersecciones se


conside- ra cero (Figura 1c). El resto del procedimiento es igual a como
se mencion en los pasos 1-4.

Tercer ejemplo: 33 22 = 726


En los casos en los que la suma de las intersecciones supere un
decimal, el nuevo decimal se sumar al orden de magnitud siguiente;
es decir, a las decenas o a las centenas, etc., segn corresponda
(Figura 1d). Por ejemplo, de las 12 decenas de la figura 1d se usar
su equivalente: 1 centena y 2 decenas. Las decenas se mantienen y la
centena se suma a las 6 centenas del resultado inicial, para dar un
total de 7 centenas.

ALUMNA: VERA VALLE PAOLA.


TCNICAS PARA MULTIPLICAR:
PARA MULTIPLICAR POR 2:
Se suma el nmero as mismo:
Ejemplo: 2 x 9 = 9 + 9 = 18
EJERCICIOS:

2x8=

2 x 17 =

2 x 36 =

PARA MULTIPLICAR POR 4:


Trabajando el concepto de que una multiplicacin es una suma sucesiva de
un mismo nmero. Por ejemplo:
4

3 es:

4 veces 3, es decir:
3 + 3 + 3 + 3 = 12
EJERCICIOS

4x4=

4 x 15 =

4 x 21 =

PARA MULTIPLICAR POR 9:


El nmero 9 se le suma ms 1, este se convertir en 10, luego el multiplicador
se resta con el producto.
Ejemplo:
9 x 6 = 10 x 6 = 60 6 = 54
Primer paso:
El nmero 9 +1 = 10
Segundo paso:
El 10 x 6 =60
Tercer paso:
Al resultado se resta el multiplicador 60 6 = 54
Y este es el resultado de 9 x 6 = 54
EJERCICIOS:

9x5=

9 x 11 =

9 X 15 =

9x7=

LINKOGRAFIA:
Ensear a multiplicar recuperado de internet:
http://www.aprendeconalas.com/2013/05/como-ensenar-a-multiplicar-a-los-ninos.html

ALUMNA: GARCA RUZ DANITZA.

MULTIPLICACIN CON DEDOS

MTODO
RUSO
Caractersticas: Se ejercita la tabla del 2, los nmeros pares e impares
como tambin la suma.
Ejemplo de la aplicacin del mtodo ruso:
1. Se colocan los factores a multiplicar en dos columnas
como se muestra en la figura.

2. El primer factor lo vamos dividiendo entre 2. Si el


resultado de esas divisiones es un nmero impar, le
restamos 1 y se contina dividiendo hasta llegar a tener
como cociente el nmero 1.

3. El factor de mayor tamao se duplicar en cada


casilla hasta llegar a la fila con resultado 1 en las
divisiones del primer factor.
4. Por ltimo se suman los nmeros en la columna B que
se ubiquen al lado de un nmero impar.
Por lo que el resultado de 37 x 56 = 2 072

Mtodo con crculos

Caractersticas: Fomenta el trazo de crculos, el repasar


conceptos como dimetro y radio. Tambin se trabajan con
fracciones y pone en prctica la suma.
1. Primero se colocan los dos factores a multiplicar de
manera lineal. Se recomienda ubicar primero el factor
menor y despus el mayor.
2. Tomamos el primer digito del primer factor, y hacemos
tantos crculos concntricos como nos indique este nmero
(en este ejemplo nuestro primer factor es 23, entonces el
primer su primer digito es 2 por lo que hacemos 2 crculos
concntricos).
3. Hacemos una copia de esos crculos y los ponemos al lado de
los originales, como en la siguiente figura.
4. Ahora dibujamos los crculos con el segundo dgito del
primer factor, y as sucesivamente hasta terminar con los
dgitos del primer factor.
5. Ahora nos vamos al segundo factor dividimos las
circunferencias de la primera columna en tantas partes
como nos indique el primer digito (en este ejemplo, el
segundo factor es 52 y su primer digito es el cinco; por lo
tanto dividimos las circunferencias en cinco partes como se
aprecia en la figura.
6.
Hacemos lo mismo realizado en
paso anterior, solamente que con cada
columna y tomando en cuenta la cifra del
segundo nmero hasta que terminemos con
las cifras.
7.Dibujamos lneas en diagonal de derecha a
izquierda para separar las circunferencias, estas
lneas no deben intersecarse en ningn punto.
8.Para cada grupo de circunferencias separadas por las
diagonales, se cuentan la las partes en las que ha
quedado dividido cada crculo.
9.Ahora, vamos de derecha a izquierda revisando las
sumas del paso anterior: tomamos la unidad del primer
nmero y la escribimos en otro lado. Las decenas (si las
tiene) se las sumamos al siguiente nmero, el que est
a la izquierda. Tomamos las unidades de ese nmero y
las escribimos a la izquierda del que hemos escrito en otro lado, y las
decenas se las sumamos al siguiente. Haciendo esto hasta que
acabemos, al final obtenemos el resultado de la multiplicacin. Por lo
que el resultado de 23 x 52 =1 196

ACTIVIDADES CON JUEGOS DE INGENIO

Para aprender la tabla del 9 se puede emplear el siguiente juego.


Se abren las dos manos con todos los dedos extendidos y con las palmas de
las manos a la vista hacia arriba.
El dedo pulgar de la mano izquierda representa al 1, el ndice al 2, el medio al
3, el anular al 4, el meique al 5, y as sucesivamente hasta llegar al pulgar
de la mano derecha que representa al 10. El mtodo consiste en tener en
cuenta el nmero que se multiplica por 9. En el siguiente ejemplo: 9 x 4, se le
pide al nio que doble el dedo nmero 4 (o sea el dedo anular de la mano
izquierda). El resultado de la multiplicacin siempre ser la cantidad de dedos
que quedan a la izquierda del dedo doblado (quedan 3 dedos a la izquierda),
seguido de la cantidad de dedos que quedan a la derecha del dedo doblado,
en este caso como quedan 6 dedos a la derecha, el resultado es: 36 .

Otro truco para reforzar la tabla del 9 consiste en disponer en una columna
los nmeros, del 0 al 9, y en otra columna justo al lado, los mismos nmeros
pero en orden descendente, del 9 al 0. El resultado de este ejercicio queda
as:
9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10=90
Las multiplicaciones ms fciles son las que riman, tales como: 64=24,
66=36, 68=48
La tabla del 6 tambin tiene truco: Cuando multiplicamos el 6 por un
nmero par, el resultado es la mitad de ese nmero y el propio nmero. Con
los ejemplos se ver ms claro:
6 x 4 = 24 6 x 6 = 36

, 2 es la mitad de 4 3 es la mitad de 6

Es importante aprovechar para explicarles la propiedad conmutativa, que a


su vez les ayudar a progresar en las tablas de multiplicar. Por ejemplo,
sabiendo cunto es 89, se puede pensar mentalmente en 98.
Para multiplicar por 10, hemos de aplicar la norma de aadir un cero, una
buena estrategia que se recuerda con facilidad. Agregamos un 0 al nmero
que se est multiplicando por 10 y ese ser el resultado. Por ejemplo: 10 x 1 =
10, 10 x 2 = 20, etc. Se puede predecir si un producto ser par o impar
utilizando la siguiente regla: Par x Par = PAR; Par x Impar = PAR; Impar x
Par = PAR; Impar x Impar =
IMPAR. Adulto y nio pueden jugar a decir una de las tablas de multiplicar
alternadamente entre ellos. Por ejemplo, uno dice 31=3 y el otro 32=6 y as
sucesivamente hasta que terminen la tabla. Otras variantes son: alternar dos
tablas a la vez, ejemplo: 41, 51, 42, 52; hacia atrs 810, 89;
saltndose
un nmero: 61, 63, 65, etc.

FUENTES CONSULTADAS
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MATEMTICA 7 al 9 de junio de 2012. Sede
Chorotega, Universidad Nacional, Liberia, Costa Rica. Recuperado de:
http://www.cientec.or.cr/matematica/2012/ponenciasVIII/Allan-Porras.pdf
Daz, S. (2011). Formas de multiplicar. Consultado en: http://formasdemultiplicar.webnode.es/
Guardia, J. (s.f). Biografa de Jonh Napier. Consultado en:
http://www.astroseti.org/articulo/4493/
Instituto de Educacin Las Norias. (2009). Procedimientos para multiplicar. Consultado en:
http://intercentres.cult.gva.es/ieslasnorias_mcid/Departamentos/Matem%C3%A1ticas/Juegos/M
%C3%A9todos
%20de%20multiplicaci%C3%B3n.htm
Maor, E. (2006). e: Historia de nmero. Distrito Federal, Mxico: Libraria.
Ruiz, A. (2003). Historia y filosofa de las matemticas. San Jos, Costa Rica: EUNED.

ALUMNA: AGUILAR TINTA ELENA.

MULTIPLICAR DOS NMEROS DE DOS CIFRAS CON REFERENCIA.

1) 13 x 17

Ambos nmeros estn cercanos a un mltiplo de 10, tomamos como referencia


a 10.

1) 13 x 17 =

Referencia
10

Luego te preguntas cuanto le falta a 10 para ser 13, le falta 3. Cuanto le falta a
10 para ser 17, le falta 7
1) 13 x 17 =

Referencia
10

+3 +7
Luego se realiza la operacin en forma diagonal, se suman 13 + 7 = 20. Luego
se multiplica 3 x 7 = 21. Se coloca solo el nmero 1 y el 2 se suma al 20 as 20
+ 2= 22. Resultado total 221.
20
13

17 =

22

+2
1
Una cifra

+3

+7

3 x 7 =21

Resultado: 221

Referencia
10

ALUMNA: MEZONES CONTRERAS YAJAIRA KATERIN.

OTRA MANERA DE APRENDER A MULTIPLICAR

Compromiso de tiempo: Sintate con el nio cuando ambos


estis preparados para concentrarse en el asunto. Si est
preocupado o muy atareado, o si el nio est muy cansado o
hambriento, es mejor dejarlo para otro momento. Sintate por 30
minutos sin permitir que nada os distraiga a ninguno de los dos.
La energa y el entusiasmo son muy importantes para ambos.
Apaga tu telfono, la TV, y sintate a la mesa con los trastos y
ataca esos nmeros.

Empieza con la familia de los factores 0, 1, 2 y 3: Mientras se


repasan, es importante comenzar con una pequea porcin
antes de intentar repetir la lista completa. Recuerda: El nio no
est contando, solo memorizando. Lo ms seguro es que apenas
comprenda los conceptos bsicos de la multiplicacin.
Si el nio no comprende lo que significa multiplicar,
explcaselo en trminos de suma: 4x3 es 4+4+4.
Pdele que te ensee su libro de matemticas o
cualquier otro recurso que le hayan dado en la escuela.
Es mejor que veas exactamente lo que l ve en clase y
que uses el mismo mtodo para no confundirlo.
Ten a mano una tabla o una lista de los nmeros del 0 al
100. Esta lista te ir dando las respuestas al relacionar
las filas con las columnas. Una tabla es mejor para los
que recin empiezan y las respuestas son ms rpidas
de encontrar.
Una fila de nmeros ayuda en el trabajo. Puedes hacer
que el nio haga un crculo en los mltiplos de cierto
nmero o pinte de diferentes colores los mltiplos de
cada uno.

Explcale cmo la propiedad conmutativa hace las cosas ms


fciles: Explcale que cada respuesta se repite, as que,
tcnicamente, solo tiene que memorizar la mitad de la tabla
(Genial!). 3x7 es lo mismo que 7x3. Una vez que se haya
aprendido las tablas del 0, 1, 2 y 3, ya se sabr 4 nmeros de las
del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Una vez que domine del 0 al 3, pasa del 4 al 7, y luego del 8
al 10. Si se le da bien puedes seguir con el 11 y el 12 incluso.
Algunos profesores proponen ms retos a los nios que
dominan rpidamente una materia.

Habla sobre los patrones en las tablas completas: Puede que esas
pistas le animen a memorizar ms fcilmente con esas pistas. Las
tablas le irn sealando cosas en las que fijarse y puntos de
referencia mental.
Todos los mltiplos de 10 acaban en 0.
Todos los mltiplos de 5 acaban en 5 o en 0 y son la mitad
que los mltiplos de 10. (10x5=50; 5x5=25, o la mitad de 50)
Todo nmero x 0 siempre es 0. No importa cul

Conoce los trucos. Por suerte las matemticas tienen muchos


atajos: Ensales los trucos y estarn impresionados y
agradecidos.
Para memorizar la tabla del 9, usa los dedos. Extindelos
todos. Para 9x1, encoge un dedo meique. Qu muestras?
9. Para 9x2, encoge el siguiente. Qu muestras? 8. 18. Para
9x3 baja otro dedo qu muestras? 7. 27. El mtodo funciona
hasta el 9x9. Muestras 1 para recordar 81.
Si el nio puede doblar unidades, la tabla del 4 le resultar
muy fcil porque solo tiene que volver a multiplicarlo por 2.
Por ejemplo toma 6x4. El doble de 6 es 12 y el doble de 12 es
24, as que 6x4=24. Usa esto para hacer las respuestas
automticas. De nuevo, se trata de memorizar.
Para multiplicar cualquier nmero por 11, solo hay que
duplicar el nmero. 3x11=33. La respuesta est en la
pregunta, solo duplica.
Si resulta que tu hijo es un genio para las matemticas,
ensale este truco para multiplicar dgitos de dos cifras por
11. Toma el doble dgito y prtelo en dos. 11 x 17 es 1_7.
Ahora aade en el medio la suma de los dos dgitos: 187.

ALUMNA: SALES FLORES KAROLINA LIZBETH

APRENDER A MULTIPLICAR
NMEROS GRANDES

Hay muchas maneras de hacer ms fcil las operaciones matemticas. Te


mostramos 4 trucos para multiplicar nmeros grandes mentalmente.

Las
matemticas
son
muchas
veces,
un
dolor
de
cabeza. Cuando aprendemos a sumar, restar, multiplicar y dividir, al principio
es sencillo, pero luego los nmeros pequeos se convierten en cifras que nos
complican. Llegando a odiar las matemticas. Por esta razn te traemos 4
trucos para multiplicar nmeros grandes, que, te ayudarn a hacerlo
mentalmente y rpido si necesidad de una calculadora.
1. Duplica y divide: Cuando tienes dos nmeros grandes, debes multiplicar uno y
dividir el otro. Por ejemplo, si quieres multiplicar 14 por 45, divide 14 a la mitad
y da como resultado 7. En el caso de 45 lo duplicas y obtienes 90. Ambos
resultados se multiplican, 7 por 90 es 630, te da el mismo resultado al
multiplicar 14 por 45.
2. Etapas: Puedes redondear algunos nmeros para realizar la operacin
mentalmente. Por ejemplo, 31 por 55 es 1705. Realizar esa operacin sin
calculadora es complicado. Por esta razn puedes redondear el 31 a 30 y
multiplicarlo por 55 el resultado es 1650. Luego la diferencia entre 31 y 30 es
de 1, debes multiplicar el 1 por 55 que es 55. El cual debes sumar con el primer
resultado, 55 ms 1650 es 1705. Con la prctica logrars mejorar tu velocidad.

ALUMNA: CASTILLO GUEVARA THALIA.

Comprobacin del nueve


La prueba del nueve es un artificio matemtico utilizado para verificar, de una
forma sencilla, si una operacin de suma, sustraccin, multiplicacin o divisin,
realizada a mano, ha dado un resultado errneo.
La edicin 23 del diccionario de la Real Academia Espaola tambin recoger
su significado matemtico, se puede empezar por dicha definicin: clculo
sencillo que sirve para verificar el resultado de las operaciones aritmticas,
especialmente en la multiplicacin y en la divisin, fundado en que el resto de
dividir un nmero por nueve es el mismo que el de dividir tambin por nueve la
suma de sus cifras.
Mediante esta prueba se puede comprobar si la operacin tiene algn error o
no. Si el resultado de la prueba da "errneo" se puede asegurar que la
operacin no es correcta, sin embargo, si el resultado de la prueba da
"correcto" esto no implica necesariamente que la operacin est bien (existe
una probabilidad de slo el 10% que un resultado errneo, no sea detectado).
Esta prueba fue muy popular hasta mediados de la dcada de 1970, cuando
las calculadoras porttiles se hicieron usuales. Hasta entonces la forma habitual
de verificar la bondad de una operacin realizada era mediante este tipo de
artificios matemticos o mediante la repeticin de la operacin por otra persona
y el cotejo de los resultados obtenidos.
Para explicar el modo de hacer la comprobacin nos serviremos de la
operacin, sumar las cifras del numeral, advirtiendo que cuando las
sumas se pasan de nueve, se suman sus cifras; y las cifras nueve no se
cuentan o suman
Multiplicacin:
a) 285 336 = 95760
Proceso:
1. Colocar una X grande.
2. Sumar los dgitos de 285 y colocar el resultado (un slo dgito) en la
parte superior de la X. Sumar los dgitos de 336 y colocar el resultado
en la parte inferior de la X.
3. Multiplicar los dgitos obtenidos en los incisos anteriores, sumar los
dgitos del nmero obtenido y colocar el resultado en la parte izquierda
de la X.
4. Sumar los dgitos de 95760 y colocar el resultado en la parte derecha de
la X.

5. Si las partes izquierda y derecha de la X coinciden es que hicimos bien


la multiplicacin.

Multiplicando: 285 2 + 8+ 5 = 15 1+5 = 6


Multiplicador: 336 3 +3+6 = 12 1+2= 3
6 x 3 = 18 = 9
Producto: 5+7+6+0 = 18 = 1+8 = 9

Ejemplo:

6
9

Multiplicando: 2+5+7+8+3+3 = 28 2+8= 10 1+0 =1


Multiplicador : 5
Multiplicando por multiplicador : 1 x5 = 5
producto: 1+5+2+1+2+1+4+7 = 23 2+3 = 5

Divisin:
a) 74309816 576 = 12901
Proceso:
1. Colocar una X grande.
2. Sumar los dgitos del divisor (d) 576 y colocar el resultado (un
slo dgito) en la parte superior de la X. Sumar los dgitos del
cociente (C) 12901 y colocar el resultado en la parte inferior de
la X.
3. Multiplicar los dgitos obtenidos en los incisos anteriores,
sumar los dgitos del nmero obtenido y sumar el residuo (r);
colocar el resultado en la parte izquierda de la X.
4. Sumar los dgitos del dividendo (D) 74309816 y colocar el
resultado en la parte derecha de la X.

5. Si las partes izquierda y derecha de la X coinciden es que


hicimos bien la divisin.
Ejemplo:

Divisor : 5+7+6 = 18 1+8 = 9 = 0


Cociente : 1+2+9+0+1 = 13 1+3 =4
d x C + residuo = 0 x 4+ 56 = 56 5+6 =11 1+1=2
Dividendo: 7+4+3+0+8+1+6=29 2+9 =11 1+1=2

ALUMNA: ROMERO BALCZAR MARITZA.

Mtodo Ruso:
Caractersticas: Se ejercita la tabla del 2, los nmeros pares e impares como tambin la suma.
Ejemplo de la aplicacin del mtodo ruso:

ALUMNA: BERMEO CUBAS SANDY.


MULTIPLICAR CIFRAS DE 2 DIGITOS MENTALMENTE.
x

3 2 X 4 1=

12__2

3x4=12
2x1=2
12__2
4x2=8
1x3=3
8+3=11

1 4 X 3 2 = 3__ 8

1x3=3
4x2=8
3__8
3x4=12
2x1=2
12+2=14

LINKOGRAFA:
Recuperado de internet:https://www.youtube.com/watch?v=Sn7Omxq8bms.
TRUCO DE MATEMTICAS: MULTIPLICA MENTALMENTE SIN UTILIZAR
CALCULADORA.

ALUMNA: GUEVARA PIEDRA ESTELA MEDALY

MULTIPLICACIN ABREVIADA
La multiplicacin abreviada (o acortada) es un mtodo que elimina el escribir
los productos parciales, donde se trabaja a los dos factores como una matriz 2
n, donde n es la cantidad de dgitos mayor entre ambos factores; movindose
de derecha a izquierda, columna a columna. Es recomendable usarla cuando
ambos

factores

tienen

dgitos

ms.

Ejemplo: En la multiplicacin de dos nmeros con dos dgitos, tenemos la


columna de las decenas y la de las unidades, por tanto:

las unidades del producto se saca multiplicando verticalmente la

columna de las unidades de los factores, reagrupando de ser necesario.

las decenas del producto es el total de los productos cruzados de

las columnas y, de haberlo, el nmero reagrupado.

las centenas del producto es la multiplicacin vertical de la columna

de las decenas de los factores


Aqu

un

caso:

Notarn que el orden en el que se multiplican y se suman los nmeros son


idnticos, la nica diferencia siendo el mtodo hacia la solucin.

ALUMNA: VELSQUEZ SALAZAR SANDRA.

LA MULTIPLICACIN HIND
Veamos como operaban las multiplicaciones los hindes en el siglo V
Supongamos que tenemos que multiplicar 538 x 47 =.
Al tener el multiplicando 3 cifras y el multiplicador 2, dibujamos un cuadro
rectangular con 3 columnas y 2 filas.
Encima del cuadro, y de Izquierda a derecha, anotamos las cifras 5, 3 y 8 del
multiplicando; a la izquierda apuntamos las cifras 4 y 7 del multiplicador, pero
esta vez de abajo a arriba. Luego dividimos cada casilla del cuadro en dos
mitades trazando una diagonal que une su vrtice superior izquierdo con su
vrtice inferior derecho.
Comenzamos a multiplicar y en cada casilla inscribimos el producto de las dos
cifras que encabezan la lnea y la columna correspondiente.
Escribimos la cifra de sus decenas en la mitad inferior de la casilla izquierda y
la de sus unidades en la mitad superior de la casilla de la derecha. Si faltara
alguno de estos rdenes de unidades, bastara entonces con colocar un cero
en la mitad de la casilla correspondiente.
En el primer cuadrado arriba, y a la derecha, escribimos el resultado de la
multiplicacin de 8 por 7, o sea 56, colocando el 5 en la mitad de la casilla de la
izquierda y el 6 en la de la derecha, Y as sucesivamente:
Fuera del rectngulo, sumamos las cifras de cada diagonal, empezando por la
formada por la cifra 6, arriba y a la derecha del cuadro. Luego procedemos en
diagonal, de derecha a izquierda y de arriba abajo. Si fuese necesario,
llevamos el sobrante de una diagonal a la siguiente y conseguimos as, de una
en una, fuera del cuadro, todas las cifras del producto final. Resultado que se
lee claramente de izquierda a derecha. Por lo que el resultado de la operacin
seria 25.286 .

538 x 47 = 25.286