148

CAPITULO V

HABILIDAD OPERATIVA

En esta oportunidad estudiaremos un capítulo que contribuirá en gran medida a familiarizarnos con las
operaciones matemáticas, a través del ejercicio con diversos tipos de multiplicación abreviada, potencia de
un número, raíces cuadradas, adición, multiplicación y división de fracciones, etc., para lo cual debemos
recordar ciertos conocimientos básicos como: la teoría de exponentes, ecuaciones, factorización, etc.
Este capítulo debe ser estudiado con mucho interés y desde la base de ejercicios diversos, ya que la
práctica será decisiva en su aprendizaje.
Debido a la escasa práctica de ciertas operaciones matemáticas y por el poco uso de métodos abreviados,
suele parecer la matemática como un conjunto de fórmulas y propiedades tediosas que sólo un
matemático puede entenderlo; esta idea debemos "desterrarla", ya que la parte operativa sólo es como los
abdominales para un atleta (lo más importante para un atleta es su salud, su alimentación y su voluntad de
querer llegar a la meta).
Lo más importante, entonces, es el interés y la voluntad de estudiar en forma objetiva la matemática con
un método razonado y ameno; para complementarlo con un manejo práctico de la parte operativa.
Cierta vez un matemático llamado H. Hardy al visitar a su amigo Ramanuján, que estaba enfermo en un
hospital, le dijo: "Vine en el taxi 1729, el número me pareció muy banal y espero que no sea de mal
agüero". Al contrario, contestó Ramanuján, el número es muy interesante, es el menor número que se
puede expresar como suma de 2 cubos en dos formas distintas:
1729 = 1³ + 12³ = 9³ + 10³
Debemos saber que Ramanuján al responder instantáneamente no lo hizo por arte de magia, sino como
trabajaba constantemente con los números ya sabía de los cubos perfectos de memoria; sólo tuvo que
percatarse que dos de ellos sumasen 1729.

149

Árabe tratando de resolver la operación
9995² - 9994² = ....?

En este capítulo veremos métodos, que nos permitirán ahorrar tiempo en los cálculos, tiempo que en
cualquier tipo de examen resulta determinante como para no desperdiciarlo en cálculos numéricos
elementales. Otro aspecto importante, de esta parte del curso, es que nos enseña las diferentes formas de
cómo afrontar un ejercicio que aparentemente tiene una solución operativa, pero que con un poco de
habilidad en las operaciones se puede resolver de una forma más rápida. Por ejemplo, para resolver la
situación dada en el gráfico (arriba) la solución tradicional sería elevar cada número al cuadrado y luego
proceder a hallar su diferencia, sin embargo, empleando criterios prácticos, podemos recordar la diferencia
de cuadrados y aplicarlo, así:

9995² - 9994² = (9995 + 9994) x (9995 - 9994)

Obs.:

Diferencia de = (19989) x (1) = 19989
cuadrados
A continuación, veamos el estudio de algunos casos sobre el desarrollo abreviado de ciertas operaciones
básicas:

MULTIPLICACIÓN POR 5
Deduzcamos el procedimiento a partir de un ejemplo:
426 x 5 = ?

Ejemplos:

= 426 x

10
2

=

4260
2

= 2130

230
1. 23 x 5 =

= 115

2

2. 976 x 5 = 9760 = 4880
2

150

3. 4783 x 5 =

47830 = 2391

DIVISIÓN POR 5

2

Deduzcamos el procedimiento a partir de un
ejemplo:

71140
4. 7114 x 5 =

= 35570

2

135

= ?

5

Para practicar:

135 X 2

1. 648 x 5 = .....................

10

2. 9737 x 5 = ....................

270

=

10

= 27

3. 419971 x 5 = ................
MULTIPLICACIÓN POR 25
Deduzcamos el procedimiento a partir de un ejemplo:
24 x 25 = ?
100

24 x

4

2400

=

4

= 600

Ejemplo:
1.

385
5

2.

=

32140
5

Ejemplos:
1. 72 x 25 =

7200
4
22900

2. 229 x 25 =
3. 798 x 25 =

4. 3697 x 25 =

4

3.

4318
5

10

=

=

=

32140 x 2
10
4318 x 2
10

7 70

= 77

10

=

=

64280 = 6428
10
8636
10

= 5725

79800 = 19950

Para practicar:

4
369700 = 92425
4

Para practicar:
1. 124 x 25 = .................
2.

= 1800

385 x 2

645 x 25 = .................

1. 8125 ÷ 5 = .....................
2. 94540 ÷ 5 = .....................
3. 71853 ÷ 5 = .....................
3.

4797 x 25 = .................

= 863,6

utilizando la misma idea que en los casos método práctico para dividir anteriores.Si deseas. . puedes hacer un por 25.

151 MULTIPLICACIÓN POR 11 52 x 11 52 52 572 Ejemplo 1 52 x 11 = ? 1er paso Ejercicios: Þ 5 2 x 11 = 5 7 2 + 2do paso 3er paso 1. Entonces: .347 = 34353 1º Þ 8 5 7 2 x 11 = 9 4 2 9 2 =9 + + + 2º = 12 3º = 13 4º 5º Nos damos cuenta de que efectuar una sustracción es más fácil que multiplicar.. . 9999. 79 x 11 = 8 3124 x 11 3124 3124 34364 2.. 4599 x 11 = 5 3.... 9876543 x 11 = Ejemplo 2 5 0 7 3124 x 11 = ? 1º 6 9 Þ 3 1 2 4 x 11 = 3 4 3 6 4 ¿Tienes curiosidad por conocer ¿cuál es la regla práctica para multiplicar 111 x 1111... Ejemplo 3 Deduzcamos el procedimiento a partir de un ejemplo: 8572 x 11 = ? Operando tenemos: 347 x 99 = 374(100 ..1) = 34700 . 999. 790047 x 11 = 8 4.. etc? ¡Averígualo! como sugerencia utiliza un ejemplo en forma similar al que se utilizó en la multiplicación por 11 + + + =6 =3 =4 2º 3º 4º 5º MULTIPLICACIÓN POR 9. 99.

.. ..... 98 x 93 = ........ 746 x 9999 = 7460000 ...... 2..... 34 x 46 = ...... 53 x 67 = . 23 x 9999 = . 3785 x 999 = 3785000 .............. dejamos la cifra de las unidades y llevamos las cifras restantes para la siguiente operación................. 2... Por ejemplo: 64 x 43 = ? MULTIPLICACIÓN DE 2 NÚMEROS DE 2 CIFRAS CADA UNO 18 6 4x 24 = 4 3 2752 Deduzcamos el procedimiento del ejemplo siguiente: 16 =12 18 + 16 + 1 = 3 5 23 x 12 46 23 276 Producto de las cifras de las decenas (2 x 1) Regla Práctica Ejemplo 2 Calcule 23 x 21 "n" cifras 1.. 844371 x 99999 = 84437100000 . 3...... 4......152 Ejemplo 1 Calcule 21 x 14 8 21 x 14 = ......3785 = 3781215 4... 4. 3........................... 1007 x 99999 = .... 87 x 99 = ....... 87 x 77 = .....746 = 7459254 3.N "n" cifras 2 N representa a cualquier número natural Ejemplos: 123 x 99 = 12300 ..............? Þ Es decir: N x 99 … 99 = N00 … 00 .844371 = 84436255629 Ejercicios prácticos: 1... 1 24 + 3 = 27 Producto de las cifras de las unidades (3 x 2) Suma de los (2x2) + (1x3) productos en aspa Apliquemos nuestras deducciones en los siguientes ejemplos: Practica: 1.. 21 x x 14 294 8+1 x x (FINAL) 3º (INICIO) 2º 1º 23 x x 21 483 2+6 6 1º 3 x 1 = 3 2º 2 x 1 + 2 x 3 = 8 3º 2 x 2 = 4 Ejemplo 3 Calcule 41 x 12 8 1 41 1º 1 x 2 = 2 x x 12 2º 4 x 2 + 1 x 1 = 9 492 3º 1 x 4 = 4 1+8 Si en una o en más de las operaciones parciales resulta un número mayor que 9....... 501 x 999 = ......123 = 12177 2.

9 9 9 10 C. y si consideramos el número 941. \ C.153 EMPLEO DEL COMPLEMENTO ARITMÉTICO (C. Veamos algunos ejemplos: Ejemplos: Calcula en forma práctica del C.. 9 9 10 III.A.. FORMA PRÁCTICA PARA CALCULAR EL C.A. (748) = 252 II.A. 9986 Resolución: 9 9 10 I.. Los factores son muy cercanos a una potencia de diez. y l o s multiplicamos.. DE LOS NÚMEROS NATURALES A partir del menor orden se observa la primera cifra significativa.. ¿cuánto le falta para ser 100? pues 9 ¿verdad?.A.) Para realizar algunas multiplicaciones. Lo que hemos realizado empíricamente es el cálculo de complementos aritméticos.. Al resultado le hemos colocado un cero en el lugar mostrado para que su número de cifras sea igual al de cada uno de los factores. C. (7 4 8) = 252 ¿QUÉ ES UN COMPLEMENTO ARITMÉTICO? II...A.A.A. responderíamos inmediatamente que 6.) de un número natural a la cantidad que le falta a dicho número natural para ser igual a una unidad del orden inmediato superior.A.. 43210 10000 5136 4864 orden número dado C..A. (5 1 3 6) = 4864 Se denomina complemento aritmético (C. 748 II.. 7040 IV. para calcular algunas multiplicaciones. C.A. y ¿cuánto le falta a 885 para ser 1000?. 5136 III. Ejemplo 1 Calcula el resultado al multiplicar: 992 x 991 Resolución: 1º Paso: C a l c u l a m o s l o s C .A. C.. si nos preguntasen cuánto le falta a 4 para ser 10. (5136) = 4864 Utilicemos ahora el C. de: I.A. (9 9 8 6) = 14 Halla el C. de 748 y 5136 Resolución: I. 992 x 991 = . A .A. 3210 1000 7 4 8 252 orden número dado C..A. la cual se resta de 10 y las demás cifras se restan de 9.. \ C.. es claro que le falta 115 y podríamos seguir así con más preguntas de este tipo. 072 8 x 9 . (7 0 4 0) = 2960 Ejemplo: 9 9 9 10 IV. es decir calculamos la cantidad que le falta a un número para que sea igual a una unidad del orden inmediato superior..

. A = 9999984 x 9999988 Ejemplo 2 Calcula la suma de las cifras del resultado de: 999987 x 999993 Resolución: 9999984 x 9999988 = 9999972 0000192 16 x Resolución: 1º Paso: E = 999987 x 999993 = . del otro factor.. 2º Paso: E = 999987 x 999993 = 999980000091 7 Entonces el producto será: 999980000091 Nos pide la suma de las cifras: 9 + 9 + 9 + 9 + 8 + 9 + 1 = 54 Ejemplo 3 Calcula la suma de las cifras del producto de: 99986 x 99989 Nos pide: 6 x 6 = 36 CUADRADO DE UN NÚMERO DE 2 CIFRAS Si tomamos como base el criterio práctico de multiplicación de dos números... p o d e m o s d e d u c i r u n procedimiento sencillo para este caso.. 000091 12 \ A 99999720000192 = Suma de cifras de A = 66 13 x 7 Al resultado le colocamos 4 ceros para que su número de cifras sea igual al de cada uno de los factores.... Podríamos tomar por ejemplo el factor 992 y restarle 9 (que es el C..154 2º Paso: Restamos de uno de los factores el C. Analicemos un ejemplo: (13)² = 13 x 13 = ?? 3 3 x 1 3 x 1 3 169 1º) Cuadrado de la cifra de las unidades: 3² = 9 2º) Doble del producto de sus cifras: 2(1x3) = 6 3º) Cuadrado de la cifra de las decenas: 1² = 1 Hagámoslo más práctico en los siguientes ejemplos: Resolución: Esa vez haremos el cálculo de manera directa integrando los dos pasos descritos: 99986 x 99989 = 9997500154 Doble del producto: 2(2x1) (2 1)² = 4 4 1 14 x 11 Al cuadrado Al cuadrado Doble del producto: 2(4x1) (4 1)² = 1 6 8 1 Al cuadrado Al cuadrado ... de 991). cada uno de dos c i f r a s a n t e r i o r..A.A.... El producto es: 9997500154 Nos pide la suma de cifras: 3(9) + 7 + 5 + 1 + 5 + 4 = 49 992 x 991 = 983072 8 - Ejemplo 4 9 \ El producto será: 983072 Calcula el producto de las cifras de la suma de cifras de A.

.... su resultado siempre terminará en 25.. entonces dejas 5 y llevas 2.. 3.155 En caso de que algún producto parcial obtenido en el procedimiento resulte mayor que 9....... dejas 7 y llevas 13....... CUADRADO DE UN NÚMERO QUE TERMINA EN LA CIFRA 5 Deduzcamos una regla práctica a partir de los siguientes ejemplos: (15)² = 2 2 5 x2 (25)² = 6 2 5 x3 (35)² = 12 2 5 = .... si en un producto parcial obtienes 2...... ó si te sale 137.... 4............... dejaremos la cifra de las unidades y llevaremos las cifras restantes a la siguiente operación....... 2... y que las cifras restantes del resultado se obtendrán de multiplicar el número (sin tomar en cuenta la cifra 5) por su consecutivo inmediato superior.... (85)² 5... (34)² = . ALGUNAS OPERACIONES BÁSICAS CON FRACCIONES a) Adición y sustracción x4 Nos damos cuenta de que un número que termina 3 en cifra 5 al elevarse al cuadrado. 2...... (235)² = ... (35)² = ......12 44 = = 7 21 21 x Es decir: 5 6 7 + x 11 97 55 + 42 = 66 = 66 20 23 = 20 .. (93)² = ...................... Para practicar: 3........ 4 2 + 5 3x5+2x4 = 15 + 8 = 4x5 x 8 3 4 56 ............ (105)² = 1 1 0 2 5 Ejemplos: x11 2(4 x 3) = 2 4 1º) 2(9 x 8) + 6 = 15 0 2º) (98)² = 9 6 0 4 (43)² = 1 8 4 9 3.......... (785)² = 6 1 6 2 2 5 8² = 6 4 3² = 9 3º) 4² + 2 = 18 9² + 15 = 96 x79 4............. 4... (86)² = ... (9995)² = 9990002 5 Para que practiques: x1000 1. (555)² = .... (55)² = 3 0 2 5 x6 2...... (1005)²= ... 1..... (52)² = . Por ejemplo.......... Ejemplos: 1........

... 2 7 2(3) 7(5) 6 41 + = + = + = 35 5 3 3(2) 3(5) 15 15 15 3 1 1(4) 15 4 11 = = = 3(5) 4 5 4(5) 5(4) 20 20 20 2.. Forma los números: 1... .......... +... Te mostramos 2 ejemplos: 32 .. 4....... 8 5 = ....... x .. Coloca convenientemente los paréntesis y los símbolos + ........... 2...... sobre las líneas punteadas para obtener los resultados dados c) División 1 2 x x x x 2 3 2 1x3 = 2x2 = 4 2 x 5 10 7 = = 7 x9 63 9 5 2 1 5 = 2 3 7 2 1 1 5 3 7 (3 x 3 x 3) ÷ 3 = 9 (extremos y medios) 3 x 3 + 3 ÷ 3 = 10 Ahora.. hazlo tú: 1 = 2x5 1x1 = 2x1 3x7 2 = Ejemplo: 3 ..156 1+2 3x1+2 5 = = 3 3 3 PROBLEMAS RECREATIVOS x 1.... 23 4 = .. 5 con 3 cifras "cinco".........5 27 4...5 = = 8 8 8 x 1 = 72 65 + 7 = 13+ 7 = 5 5 5 5 5 = 5 5 5 5-5 5 = 5 x b) Homogenización de denominadores 2 1 2(2) 1 4 1 5 + = + = + = 3 6 3(2) 6 6 6 6 7 - 2 5 = 8 7(4) 5 - 2(4) = 8 28 8 - 8 8 = 2 = 5+5 5 = 3 = .. 3..

..3..3 = 3 d. 3........3.......3...3 = 2 1 0 c......3 = 5 f.3....3..3.3. 3........... 3...3 = 7 h...........3..3.... 3..3.....3 = 8 = 2 21 . 3.. 3..3....3 = 6 g......3......3 = 1 = b...3.3 = 4 e.3.........3. 3.. 3.......a.........3.......

z=1.3b Del dato: b 3 b b En este caso.y .y + 3z .2ab + b² = 0 Aplicando conceptos básicos de leyes de exponentes nos daremos cuenta que la respuesta es otra.w 3(x + z)-(y + w) 3 3 x + z . el exponente de b b si es 3 (x + y + z + w)² = 4(x + z)(y + w) a a (a + b)² = 4ab b a² + 2ab + b² = 4ab a² .3(y + w) 1 1 1 1 3x . Pero recuerda que no es lo mismo: 3 bb que M= 3(x + z)-(y + w) 3 y y+w=b (x + z) .3w Resolución: El problema parece ser operativo. Veamos: b 3 E=b =b 1+2 b =b b x b² (a .b 3 a .157 PROBLEMA 1 b Indica cuál es el exponente de b en la siguiente expresión E = b Vemos que en el problema aparecen x + z y "y + w".w \ M= 4 3 x .w M= 3 x . Así. pero si observamos bien la forma que tiene.3(y + w) = 3a .3y + z . nos daremos cuenta de que tiene una particularidad: la respuesta de lo que se pide.3y .3w ¡Sí cumple! M= (x + z) . Por tanto para facilitar las operaciones hagamos un cambio de variables: b3 x+z=a Solución: Muchos pensarán que la respuesta es 3. w=1 Veamos si estos valores satisfacen la condición inicial: (x+y+z+w)² = 4(x+z)(y+w) Þ 4² = 4(2 )(2) 1 1 1 1 M= M= 3x + 3z .y + 3z .b)² = 0 a-b=0 a=b b b² = (b ) b \ El exponente de b es b² PROBLEMA 2 Otro método Si: (x + y + z + w)² = 4(x + z)(y + w) Si asignamos valores adecuados a las variables para que se cumplan las condiciones del problema.3w 3 -4 -1 = 3 = = 3-1+3-1 3 1 3 1-3+1 .3y + z . para el problema podemos considerar: x=1. entonces estos mismos valores darán Calcula: 3x . y=1.

.......) = ..ab 4 (..... • 25 = 25 x 1 • 2525 = 2500 + 25 = 25(100 + 1) = 25 x 101 • 252525 = 250000 + 2500 + 25 = 25(10101) • 25252525 = 25(1010101) Solución: 101 En general También...25 25 A= + + +…+ 37 3737 373737 373737.ab ..... Nos damos cuenta de que en cada fracción la cantidad de cifras del numerador y el denominador es la misma y presenta la misma característica (repetición de cifras).........ab impares 4 ( x impar) = ..ab + ..158 PROBLEMA 3 Efectúa y da como respuesta la suma de cifras del resultado: 2525 252525 252525............. Si analizamos los numeradores....37 A = 111 ( 25 = 3(25) = 75 37 \ Scifras = 7 + 5 = 12 PROBLEMA 4 Calcula: a + b..5) = ..25 = ...01 +..... + 37 111 sumandos 37 \ a+b=2+5=7 .......... Se representa así: n (..) = .+ 37 x 10101 37 x 10101....01 111 sumandos A= 25 37 + 25 37 + 25 25 x 7 x 9 ........ recuerda que todo número que termina en 5 al elevarlo al cuadrado su resultado terminará en 25....25 • Donde: n ³ 2( n Î Z ) + 252525 … 25 = 25(10101 … 01) Del mismo modos podemos analizar los denominadores Entonces: (1 x 3 x Luego: A= 25 x 1 37 x 1 + 25 x 101 37 x 101 + 25 x 10101 25 x 10101. si: 111 sumandos 4 (1 x 3 x 5 x 7 x . obtendremos................5) = .ab 1999 factores Solución: Antes de iniciar con los cálculos debemos analizar minuciosamente el problema y v e r q u é particularidad presenta.......

. pero falta conocer x-z. es decir.z) + (y . calcula el valor de: 6 4 y Verificando en (i) : 66 y=9 25 . 4. si x Î Z y además 2x² + 4 + 2 + 2(2 + x²) = 48 6 6 6 Solución: 6 = 2 x6+6+6 66 66 x 6 66 PROBLEMA 7 66 Al igual que el problema anterior. x . 36.9 = 2 . si: x . pero como las cantidades numéricas son pequeñas.¡cumple! \ x + y = 25 + 9 = 34 Solución: En la expresión A ya conocemos a x-y y y-z.y = y .159 I. … PROBLEMA 5 Si: x . Según el dato.y) A = x = 25 . resultado entero Þ x y y son también enteros y en conclusión x e y son cuadrados perfectos.y = 16 2(x² + 2) = 36 x² + 2 = 18 x² = 16 Solución: Una forma de resolver el problema sería operando algebraicamente.z) + (x . analizar resulta más rápido que operar. (x . 49. tienen raíz cuadrada exacta. Veamos: \ A=6 cuadrado perfecto 2(x² + 2) + 2 2(x² + 2) = 48 = 36 + 2 36 PROBLEMA 6 Halla : x + y.y = 2.y = 16) . 16. 25 . + x = 4 (x Î Z ) \ x = 4 = 2 . con un simple análisis llegaremos más rápido a la solución. Reemplazando: 2 6 6 A= = 6 + 6 6 x-y= 6 y-z= 6 x-z=2 6 + 6 6 6 Calcula el valor de 6 + x . II.z = 6 6 6 (x .y = 2 x . busquemos dos cuadrados perfectos cuya diferencia sea 16. como el valor numérico es pequeño. 9 . 1..

.. E = x . simplemente analicemos nuestros datos así: 1 Elevando (*) al cubo obtendremos lo que nos pide: + 1 1 =2 x x + 20 x=1 x+ B=x -20 -19 -2 = 5³ x 19 A = x + x +…+ x² + x = 1 + 1 +…+ 1 + 1= 20 20 sumandos 13 x³ + 1 3+ 3(x) 1 x x -1 + x +…+ x + x = 1 + 1 +.. elevando al cuadrado E tenemos: 1 E² = x .2x 1 + 1 1 x x = x² .15 = 110 \ x³ + x³ 2 1 x 7 2 = x + 1 x Este problema es el caso contrario anterior. no vamos a trabajar directamente con el dato. elevando al cuadrado..x 2 2 = x² . si: 20 19 18 A = x + x + x + … + x³ + x² + x -20 B=x -19 +x +x -18 -3 -2 Recordemos: -1 +…+x +x +x Solución: Hagamos lo posible por evitar las operaciones. porque. tenemos: 2 1 = 125 .+ 1 + 1 = 20 1 x+x 3 = 125 5 20 sumandos \ A + B = 20 + 20 = 40 PROBLEMA 10 PROBLEMA 9 Si: 4 1 x + Halla: x³ + x = 7 Solución: 1 x³ 1 x + x +2 x -4 Se tiene: x + -1x = 14 Calcula. Entonces...... sino vamos a trabajar con lo que nos pide E.. (*) Halla: A + B. Entonces.160 PROBLEMA 8 x+2+ 1 x 1 Si: x + x = 2 =7 .....x Solución: En este problema no podemos hacer lo mismo como en el anterior. puesto que el valor de 7 no es un número entero..2x + x² 2 = 7 E² + 2 = x² + 1 x² . (dar un valor adecuado a x).

.abcd = ...... va a resultar algo complicado el problema..3518 256 x 264 + 16 x 2 123 x 137 + 49 ³4 Solución: Si: .(7)² +7² ³4 4 2 x 4 x 10 x 82 x 6562 + 1 ...161 Luego elevando nuevamente al cuadrado ambos miembros: 1 1 1 1 (E² + 2)² = (x² + )² = (x²)²( )+( )²= x4 + 2 + 4 x² x² x² x ( + 2)² = 16 2 E² = 2 E= 2 E=.....3518 = abcd 9999 abcd x 9999 = ..... en: M= = 6 x 8 x 2 = 96 (260)² .... 3518 Ordenando en columna: E = E = 3 3 abcd0000 abcd 6=a 4=b 3518 d=2 c=8 Reemplazando: E= 5[6 x 4 x 8 x 2] 5[6 x 4 x 8 x 2] = 6+4+8+2 20 260 x 2 130 ³4 \ E = ³ 2² x 2 ³4 =2 PROBLEMA 13 Calcula el valor de M.(4)²+4² 2 x (130)² ... 123 +7 130 137 (260-4)(260+4)+4² 2 x (130-7)(130+7)+7² ³4 La idea de este problema es utilizar la diferencia de cuadrados. Entonces: Entonces: abcd x 9999 = .2 tiene dos soluciones PROBLEMA 11 PROBLEMA 12 Simplifica: E = Si procedemos a desarrollar las operaciones... Recordemos: Nos damos cuenta de que se trata de una multiplicación cuyo número está formado por cifras "9"........3518 ¸ 9999 = abcd 5[a x b x c x d] Calcula: E = a + b + c + d 3 -7 264 .......3518 ¸ 9999 = abcd E = ........... Al observar tenemos: -4 256 Solución: +4 260 luego: 3 . 3518 abcd0000 ...

.. . si las bases son iguales... [(81²-1)(81²+1)] + 1 4 x x Solución: [(81)²]² .(1) M= 4 [814 1] . obtendremos: M= 4 (81)² . si : x+y x+y y =x 8/3 .1= 2 2 2. x+y>0 2/3 Solución: x+y x+y y = 8/3 =x 8 3(x+y) 8 x 3 = x Reemplazando el "y" en la segunda condición obtendremos: x+y x =y 2/3 x+y x = x 8 2 3(x+y) 3 8 • x x x \ A = n-1 x 3(x+y) =x 16 9(x+y) (x + y)² = 16 9 4 \ x+y = 3 Þ x+y= Calcula: a + b. Tomando la idea del problema anterior.. b = 3+ 6 6 6.1= (a .1) .1) a =3 .1) (a . si: a = 1+ 2 2 2. 2 Solución 3 Primero: Recuerda: "En ecuaciones.. x =y A ..1² 81² + 1 n Determina el valor de: n 4 [(81-1)(81+1) x 6562] + 1 = n A= A n A= x (elevando a la n) A = 81 n A = x A n Þ A .A=x PROBLEMA 14 Calcula x + y.162 Solución: PROBLEMA 15 Si efectuamos los cálculos elementales en M obtendremos: M= 4 2 x 4 x 10 x 82 x 6562 + 1 = 4 80 x 82 x 6562 + 1 Todo problema operativo generalmente presenta un artificio o arreglo matemático para que sea más sencilla su operación.1) 2(a . entonces los exponentes también son iguales" x+y = x PROBLEMA 16 De la primera condición: y n+1 16 9(x+y) a = 1+ 2 2 2.. a-1 a .1)² = 2(a .. a ¹ 1 (a .. En la expresión observamos: n A= x x n x .. a .1) = a-1=2 2(a .+ 1 \ M= 4 81 n x ..

7(6999)(10)³ E = (2 ³ 2 + 3 ³ 2 + 4 ³ 2 = (9 ³ 2)³ E = (7000)³ .3) b-3=6 M= b=9 4 4 1 + (x ..(6999)² ..1)(x + 1) 3 (x² .(6999)(7000) Si x = ³ 2 .(6999)³ .7(6999)(10)³ E = (³ 16 + ³ 54 + ³ 128)³ 2 PROBLEMA 19 3 Solución: 4 E = (³ 2 • ³ 8 + ³ 2 • ² 27 + ³ 2 • ³ 64 )³ Resultaría muy operativo elevar al cubo y al cuadrado los números. Solución Si observamos detenidamente veremos: b ..3) = 6(b .1²) b-3 = 6(b-3) M= (b .7(6999)(10)³ PROBLEMA 18 E = (7000)³ .1² \ a + b = 3 + 9 = 12 M= 8 3 x 4 12 = (x )³ = x PROBLEMA 17 Simplifica: E = (³ 16 + ³ 54 + ³ 128)³ \ M= 3 2 12 4 = 2 = 16 Solución: Desarrollar el trinomio al cubo sería demasiado operativo.(6999)(7000)[6999 + 1] .3)² = 6(b . obtendremos: E = (7000)³ .163 Luego: b = 3+ 6 6 6. obtenemos: Halla el valor de: E = (7000)³ . Observando detenidamente el problema.(6999)² ..3 = 6 6 6.[(6999)³ + (6999)²] .1² (b .1)(x² + 1)(x + 1) 3 (x²)² .(6999)³ .1)(x + 1) 3 E = (7000)³ .. b-3 M= 4 1 + (x + 1)(x² + 1)(x .(6999)³(6999 + 1) .. halla: M= 4 1 + (x + 1)(x² + 1)(x .1) (x + 1) 3 = 8 1 + (x .3) (b .7(6999)(10)³ \ E = 9³ x 2 = 1458 E = (7000)³ .1) 3 4 (x )² . b ¹ 3 4 1 + (x² .(6999)³(7000) .3) . pero si factorizamos adecuadamente.

c) = dc + c = n-ésima y la elevamos a la potencia n-ésima.1 a b d c ab 1 1+2+3+…+n Solución: -1 a +b +c =d b+a (1 + 2 + 3 + … + n) x PROBLEMA 22 9 x Si 3 = x.c)ab (d . si las bases son iguales. entonces los exponentes se suman" (7000)² 1 \ E = 7000 A = (2 PROBLEMA 20 -1 a A=2 -1 -1 c b = 2 Del dato: b+a dc d-c ab 1 -1 -1 1 1 a a + b b+a ab -(d .6999] Solución: E = (7000)² x 1 = Recuerda: "Cuando se multiplica.(d . la expresión no varía. Planteando: c b 1+2+3+…+n \ A² + 1 = 2² + 1 = 5 Solución: E = 2 bd + ad ad . halla x Hay que relacionar lo que se nos pide con lo que se nos da como dato.c)ab ab Si E = -2 a b + = 18. Así: A= n A n No varía porque la raíz y el exponente = pueden cancelarse d Ahora saquemos raíz cúbica y elevamos al cubo.ac ) -1 +b +c =d bd + ad Simplifica: E = 2 ad . para que no varíe: c-d dc 3 (b + a)dc = -(d .(6999)(7000)(7000) Calcula: A² + 1 E = (7000)³ . calcula: b a a-b ab Solución: Partamos del dato y demos la forma de la expresión que buscamos: .c) ab b + a dc PROBLEMA 13 E=2 d-c E= 2 x A=2 Si a una expresión cualquiera le sacamos raíz 1 1 +1 =1 .164 PROBLEMA 21 E = (7000)³ .c)ab Reemplazando en a 3 9 27 3 x = 27 = x x x comparando: \ x = 27 -(d .ac -1 1+2+3+…+n .(6999)(7000)² 1 1+2+3+…+n A = (2 x 2² x 2³ x 24 x … x 2n ) E = (7000)²[7000 .

.. ....81 xy = 5 9 9 9 9 1 1 1 9 9 1 + \ a+b+c=2+9+9= 20 Si x = 0...b = 16ab Þ a .1 + … + 999 + 11 + 9 \ A + D = 1 + 999999000 = 999999001 Suma de cifras: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 1 = 55 .19²) (2² . ....(10² . .. dato: Þ (1) ..1) A = (Log1 + Log2 + Log3 +.9) + (0.... Þ a² + b² = 18ab 99 Þ a² .... 1 6 = 5 5 Luego: PROBLEMA 25 0 A = (Log1 + Log2 + Log3 + … + Log100) = 1 Calcula a + b + c D = 999 x (1000 + 1) x 1000 = (999000 + 999) x 1000 = 999999000 99 cifras 98 cifras 97 cifras 96 cifras .9)² Solución: Para resolver A..1)² + 2 x (0..... 9 9 9 1 1 1 ... 1 1 1 1 .(19²-1²) D = 999 x 1000 x 1001 x = 0..2 x 0. 9 9 9 .9)² = 1² = 1 (20) \ x+y=1+ -1 Þ y= (20) (20) (20) + + + + (1² .81 -x 9 1 9 1 ....18²)... . 542 = 48(10) + 9 + 53 PROBLEMA 24 xy = 5 9 1 9 1 . ..1²) Reemplazando en el 2do...165 a b = 18 Þ + b a a² + b² = 18 Solución: Ordenando dichos sumandos en columna: ab 99 cifras 2ab + 16ab 9 9 9 9 ..+ log100) 5 Vemos que hay un factor que es igual a cero: (10² .2 x 0...9 + 0...1 + 99.10²) Por lo tanto. .. . ...9)² Trinomio cuadrado perfecto x = (0..9 + 111. x = (0. . ......a b c se lleva = 4 9 1 9 1 .. . el exponente de A es igual a cero..9 + 0... .10²) ..b = 4 ab a-b \ ab Þ 9 1 9 1 9 (98 términos) (49 parejas) a a=3 Þ b=9 se lleva 49(10)+9=499 49(10)+49 = 539 se lleva b Þ c=9 c -x PROBLEMA 26 Calcula la suma de cifras del resultado de A + D halla x + y Solución: 2(0.1² + 0.1² + 0. ......1) (0.. Éste es igual al producto de diferencia de cuadrados de números que suman 20...2ab + b² = 16ab sumandos (a .... .... debemos tener en cuenta su exponente..b)² = 16ab Þ a . . y = 5 (1²-19²)(2²-18²)(3²-17²). 1 A = (log1 + log2 + log3 +......+ Log100) (0... 1 1 1 9 9 .1 + 0... .... ........abc = 999…99 + 111. (19² .

b es impar y c es igual a cero. halla x + 30 23 cifras A= x+y x+y+z 2 2x + 3y xy x 1999 x 2 x+z Solución: Solución: 0.abc Þ 7777777 x 999999999 Þ 7777777000000000 .z) = = -x .z = .12 + 30 = 18 2x + 3y xy x 1999 x 2 A = (-1) \ A = (-1) par + El exponente es Z y par =1 PROBLEMA 28 Halla la suma de cifras del resultado de A = 7777777 x 999999999 PROBLEMA 30 Se sabe que a es par.00…091 = 91 x 10 . -22 22 Se sabe que 2x + y + z = 0 Þ y = -2x .00…091 = 91 22 cifras PROBLEMA 29 Si 2x + y + z = 0. calcula el valor de A 10 = 91 x 10 Como la parte del exponente es sumamente complicada.(x + z) = -1 x+z x+z x+z x+z iguales -22 91 x 10 = 91 x 10 x-10 par Reemplazando: Þ x . la suma de cifras sería: 7+7+…+7 +6+9+9+2+2+…+2+3 6 veces 6 veces impar A = 1999 x ab² x ba x (a + b + ac)³ x b impar = 42 + 24 + 12 + 3 = 81 par A = par impar par impar impar .z x+y x + (-2x . ¿será par o impar? A = 1999 x ab² x ba x (a + b + ac)³ x b Solución: Solución: Sabemos que: abc x 9999 = abc0000 .166 PROBLEMA 27 x-10 Si 0.7777777 7777777000000000 7777777 = 7777776992222223 Por lo tanto. analicemos solamente la base.10 = -22 Þ x = -12 x+y+z 2 \ x + 30 = . El resultado de A.

1) + 1] x 9 x 111 4 3 100 cifras 32 x 37 (1024)² x 9 x 111 3 = 4 10 (2 )² x 9 x 111 5 4 32 x 37 (2 ) x 37 3 E= 1025 32 x 37 E= 100 cifras 1024 9 x 111 37 = 3 9x3 = 3 . 5 + 15 Calcular A x B x + 8 + x .(3 + 2 15 + 5) \ AxB=8 Una primera línea ideal sería hallar "x" a partir del dato.12 = 5.12 Solución: Solución: A = (1 + 15 ) + ( 3 + 5) B = (1 + 15 ) .(11111 … 1111)² 100 cifras x 100 cifras 2 x + 8 - x .1² + 1] x 9 x 111 4 E= 99 cifras [(1024 + 1) (1024 . recordando además que: (a .b² Así: x + 8 - x .12 = 5M x + 8 - x .12 = 5M \ M=4 Þ 20 = 5M Solución: PROBLEMA 34 Diferencia de cuadrados Calcula el valor de A = (11111 … 1113)² . entonces vamos a multiplicar a ambos.167 PROBLEMA 31 Si A = 1 + 3 + B=1 - 3 - PROBLEMA 33 5 + 15 Si x + 8 - halla M= x .b) (a + b) = a² .(11111 … 1111)² 3 E= 100 cifras 100 cifras suma (1025 x 1023 + 1) x 9 x 111 4 32 x 37 Solución: Veamos lo siguiente: diferencia -1 +1 1023 11111 … 1113 + 11111 … 1111 A = [22222 … 2224] Þ A= 11111 … 1113 11111 … 1111 [ 2] 3 E= (22222 … 2224) x 2 = 44444 … 4448 3 Scifras = 4 + 4 + 4+ 4 + 4 + … + 4 + 4 + 4 + 8 = 4(99) + 8 = 404 [(1024)² .( 3 + 5) x A x B = (1 + 15 )² . pero si nos damos cuenta de que en él se nos da la diferencia y se nos pide la suma.12 = M PROBLEMA 32 2 Calcula la suma de cifras de: A = (11111 … 1113)² .( 3 + 5 )² A x B = (1 + 2 15 + 15) .12 = 5 x + 8 - x .

(222223)² n n Solución: = 16 diferencia de cuadrados Sacamos raíz cuarta a todo para obtener lo que se nos pide: 4 4 n n = 4 \ 16 16 n n E = (777778)² .1) A= 3 7 11 39 + + +..+ 1x2 3x4 5x6 19 x 20 43 + 21 x 22 y (2¹ + 1) (2² + 1) B= 5 9 41 13 +. así que a todo le damos la misma forma: PROBLEMA 38 Si: 16 A= 8 16 1 x 3 x 5 x 17 x (2 + 1) (2 + 1) + 1 (2 .168 PROBLEMA 35 1 n 4 Si 1 n 4 Þ A= = 4.+ 5 = 12(5) = 60 12 cifras Solución: Vemos que en una parte del problema aparecen potencias de 2.(222223)² = 2 E= suma diferencia 777778 + 222223 777778 222223 E = (1000001) x (555555) E = (100000 + 1) x 555555 PROBLEMA 36 Þ E = 555555000000 + 555555 Calcula el valor de A= 16 8 E = 555555555555 16 3 x 5 x 17 x (2 + 1) (2 + 1) \ Sumacifras = 5 + 5 + 5 +... calcula 16 n 16 n 4 8 16 (2-1)(2+1)(2²+1)(2 +1)(2 +1)(12 +1) + 1 (2²-1)(2²+1) 4 4 (2 -1)(2 +1) 8 8 (2 -1)(2 +1) Solución: 1 n Recuerda que no es lo mismo 4 1 n 4 16 32 (2 -1) 1 exponente sólo afecta a n) que 1 16 (2 -1)(2 +1) (aquí el n 4 n (aquí el \ A= 4 16 = 16 32 (2 ...+ 45 + + + 2x3 4x5 6x7 20 x 21 22 x 23 .1) + 1 exponente afecta todo) 32 2 = 2² = 4 PROBLEMA 37 Luego. Þ n 1 n 4 1 n 4 n 4 Þ = 16 Calcula la suma de cifras del resultado de: = 4 4 E = (777778)² ..

4 (2 + 1) halla A .B .

.... + 20 + 22 23 21 \ A-B= 3³ = 3² x Por lo tanto hay que multiplicarlo por lo que le falta es decir.. no lo haremos.... entonces esa fracción se puede descomponer en la suma de dos fracciones cuyos denominadores son dichos números. 3³ . 3+4=7 Descomponemos cada sumando y restamos miembro a miembro: \ Se le debe multiplicar por 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 A-B= + + + + + .. 2 6 7 1 1 + 1 + 1 ... ...).. + 1 + 1 19 20 5³ = 5 x 2 = 2³ x 4 4 11 x 11 x7² 4 3 =3x primero vamos a descomponer a 360: 360 180 90 2 2 2 45 15 5 1 3 3 5 4 5 = 5³ x 360 = 2³ x 3² x 5 \ Se le debe multiplicar por 2 x 5 x 3³ x 7² = 13230 . es decir. 1 + + 1 1 21 + 22 - ¿Por cuánto se le debe multiplicar a N para que tenga raíz cuarta exacta? (Da como respuesta el menor posible) 7 3 1 1 22 23 .1 + 1 + . 5 + 6 = 11 .. Ejemplo: para ser cubo le falta (5²) 5 para ser cubo le falta (3) 3² Ejemplo: 7 1 = 3 3x4 11 1 = 5 5x6 + + 1 4 1 6 ....169 Solución: Sabemos que Vemos que en 350 hay un cubo (2³).. etc. por 3 x 5². además para que siga siendo un cubo se le puede multiplicar adicionalmente por un cubo (1³ .. También está b + a a x b 1 + 1 a b (3²) y (5) que no son cubos.... donde su denominador es el producto de dos números y el numerador es la suma de ellos. si vemos una fracción. pero como se nos pide que sea mínimo.. pero que multiplicándolos por un cierto valor se pueden volver cubos...1 = = 1 23 23 23 2 8 N = 2 x 5 x 3 x 7 x 11 Solución ya tiene raíz cuadrada Restamos miembro a miembro: N = 24 x 2³ x 5³ x 3 x 7² PROBLEMA 39 ¿Cuál es el menor número que se debe multiplicar por 360 para obtener un cubo perfecto? x2 x5 x3³ 4 Solución: 3 x 5² = 75 PROBLEMA 40 1 1 1 1 + 3 + 4 + 5 . 2³ .

c = c . Halla 2x .1 3 2x 16 A) 1 E) 13 320 +b 320 +…+b 81 = 81 (b . Si KENAR x 99999 = .c) + (b . Resuelve: 5 x+1 2 -3 = 1. Se sabe que a .170 PRACTICANDO 01 1. Si: b 3 E= 4 B) 5 2x E = (b . Si a + b + c = 0 n factores 2n A) 5 Halla: M= A) 1 3(a + b)(a + c)(b + c) + 3abc 5 5 5 9 9 9 a +b +c +a +b +c B) 6 C) -2 D) 0 E) ½ B) 6n 9. ¿A qué es igual 3x + 2? si: x A) 9 3 11. Halla: 320 +b 2x .1) A) 8 C) ½ D) 0 E) 4 B) 16 (b . Calcule x en: 3 33 3 • 33 • A) 3 n factores B) 33 C) 5n 3 3 • 33 D) 6 33 = C) 99 n2 11 E) 6n 2 4 x D) 11 E) 39 4.1) = 84 B) 2 D) -9 81 veces Halla: si: C) -13 7. Resuelve: x 0.. Simplifica: n n n n n n n n E = (3 x 3 x 3 x…x 3 ) x (2 x 2 x 2 x…x 2 ) 3.c) + (a .c) 10 10 5 (c ..a) + (b .12345.a) .5 x+1 x 3 Calcula el valor de: Indica el valor de E = -x² + 2x .(c .5 10 A= 10 10 C) 4 D) 6 (a .(a . 9 Halla: (K + A + R + E + N) x = 9 B) 29 C) 30 (1984(2016) + 256 A= (959)(1041) + 1681 A) 32 B) 64 C) 128 D) 256 D) 81 E) 25 5 E) 1024 .1) C) 32 D) 4 E) 3 8.c) A) 1 B) 2 5 E) 5 A) -8 320 2.00 … 001234 = 1234 x 10 23 ceros A) 48 B) 30 C) -59 D) 43 E) -40 5.b = b .b) .d = 5 6.5 si: 10.

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 40 .

B) 8 C) 18 D) 24 E) 21 A) 4 14 + x + B) 49 3 D) 2b E) 2a 20.x = 4 C) 81 ENERO DINERO + + ERA DIRA D) 100 E) 169 21. Si (+)(+) = (-)(-).(1 + i) ] 28 A) 1 B) 2(2 ) C) 0 D) 2 54 5994 E) -2 Calcula K = (x + y)² + (x . Si: x² = 3x .1. Si x² + y² = 20 MASA AMENOS Calcula L = a a x . suma de 2 en 2 y obtiene otros tres números 22. Reduce E = A) 1 B) 2 C) 9 k+1 D) 12 E) 18 (12345)² . calcular el valor de: A= Halla el valor de x para que verifique: 3 C) a/2 1 x³ 13. Simplifica Halla y A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 S= E) T. Halla la suma de cifras de R: 30 30 R = (10 + 1)(10 . luego los 16.x) + z(x .y a a x y A) 20.z) + y(z . Si: x(y . 18. Si B) 64 C) 246 D) 0 E) 243 108 108 1996 .A.y) = 0 19.171 12. x 3 que son 13. 17 y 24. a+ b x A) a 14.5 B) 15 C) 12 D) 24 E) 30 A) ±2 17. Halla la semisuma de los dos mayores. halla x³ + A) 27 B) a² A) 81 14 .y)² A) 20 B) 40 C) 30 D) 50 x E) 20 Un matemático tiene 3 números. Si a = c = b b a c y 23.(12343)² 104 + 2344 C) 3 D) ±11 E) 17 Halla K en: K=a+b+c B) 6 C) 7 a x b x c = 27 Calcula el valor de A) 3 B) ±3 D) 4 E) 5 3+ 2 A) 1 k-1 48 3+ 2 B) 2 C) 3 = D) 5 (5 + 24) 7 E) 7 24.1) A) 630 B) 540 C) 360 D) 270 E) 300 . calcula el valor de A = [(1-i) 15. Si y y a + a = 731. 5 -1 = i.

Si (x . Si xy = yx .. Si 3 = 1.2)² + (x . x7 Si x x = 7 calcula el valor de: Calcula el valor de: A = 3 + 3 + 3 + … (8k + 10 veces) 3 + 3 + 3 + … (18k + 1 veces) A=x7+ x A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) n 7 x B) n x x7 xx + xx + … + x x 7 C) 7n 7 n veces … D) 49n E) 14n 26. Halla la suma de cifras del resultado de: M = (5555556)² .. Calcula la suma de las cifras de N.x)(x+y) A) 2 B) 4 31. Calcula el valor de x² + 1 si: 2(5x² + 15) + C) 3/2 N = 22 x 202 x 20002 x 100000001 60 cifras A) 6 B) 1 E) 13 60 cifras 13 A) 0 32.1)² + x² = (x + 1)² + (x + 2)² C) 16 D) 32 E) 64 27.. x y..13 29. x e y Î Z+ .15 D) 8 E) 10 E) A ó C A) 128 B) 140 C) 150 D) 138 E) 100 33.(4444445)² A) 14 B) 12 C) 21 D) 20 E) 28 34. Calcula: (y . 30. luego de efectuar: Calcula la suma de cifras del resultado de A= x x-4 Halla : D) 38 E) 39 A) 1 B) 2 (323 x 325 + 1) x 9 x 111 4 18 x 37 C) 3 D) 4 E) 5 .172 25. 1 x 3 x 5 x 17 x 257 + 1 B) 12 C) 10 D) 16 15 + 1313 1515 + 131313 151515 +…+ B) 7 C) 9 A) 35 B) 36 1515. Calcula: R= 5(6 + 2x²) = 420 C) 37 D) 2 1313. Calcula la suma de cifras del resultado de E E= A) 6 28.

173 35. 8. 28.84)² x (0. 31. B C B C B E C E .16)² + (0. 30. calcula E = m . calcula 4 E = x +y C = 2. 10. 13. Si x . y 9 B) 15 D) 13 E) 17 C) 23 C) 3. Halla el resultado de: 38. 11. 34.16)³ + (0. 15.87 39. 4.p 37. 40.25 B) 1 D) 1. Si 3a + 2b + c = 0. 18. 26. 32. B E E D D C E A C) 4 33.84)³ A) 5. 19. halla a + c b-c E = a + b a+b x Si 2 A) 10 4 y+1 = 8 x-9 = 3 A) 8 B) 4 D) -4 E) 6 C) -8 Halla x + y A) 21 B) 6 D) 18 E) 35 C) 27 40. 39. A) 1 B) 1/3 D) 4 E) 1/4 1. C E C E C E B C 17.3n = 4p. 38. 7. 22. 16. 36.y = 3. 21. 3. Si xy = z yz = x zx = y p+n Si m .52(0. 37.48)+(0. D A D C B C B D Calcula E = C) 3 9. 14. 2. 29. 35. 23. 6. 27. 5. 24. C D B E C E C B x² + 2y² + 3z² xyz A) 2 B) 3 D) 5 E) 6 25. además xy = -2.03 E) 2 36. 20. 12.

Si se cumple: x + 12 y = (y + 6) indicar el valor de: a) 1 d) 12 b) 9 e) 0 2n . Si: x + y = 5 .(1002)(998)]² n a) 1 b) 2 n c) 2 e) 2 c) 2 9. Efectuar: 4. Si: a + b = ab / a.2x² y²)[(x + y)(x . se obtiene: 2 -2 [(1001)(999) . a ¹ . ab ¹ 0 a b ab Siendo: a + b ¹ 0 a) a + b b d) a/b b) a .y)]³ b) 3 e) 36 (200)[300² + (300)(100) + 100²] + 100³ 10.5 e) 0.b1920 —————— a+b a) 1 d) 0 x² + y² P = —————— x³ + y³ + 10 b) 2 e) 4 c) 1920 a) 0. Luego de simplificar: n+1 3n 8.b ———————————— a+b 1 b) —— ab 2 2 e) a b a) -ab d) ab 7. Reducir: a³ + b³ .174 PRACTICANDO 02 1. Resolver en “x” x x a² + 2ab + b² —— + —— = ———————.b e) b .1 1x2x3x4+1 . Hallar: 5. b Î N hallar: 6. Si: 1 x + —— x =5 1 a c) —— b Hallar: x³ + —— x³ a) 100 d) 25 b) 95 e) 110 c) 30 3.a 2 10 4 2 a) 3003 d) 400 2 b) e) 30 2008 3 c) 300 c) a 2 4 (x + y .1 d) 2 b) 0.2 c) 1 2. x y = 2 1920 Calcular: a . Calcular: 2 -2 ——-n—+ 2——n —+ 1— .1 .(a + b) (a² + b²) .1 d) 4 E= a) 3 d) 4 c) 6 1 E = —— 100 2(1000)(501)(1004)(1006) + (1 x 2²) .

Calcular la suma de cifras de: b) 20 e) 50 18.bc (666 … 66)² Si: a. Evaluar: c) 30 a² + b² + c² —————— a² .175 11. Si : a + b + c = 20. y ¹ -x Calcular el valor de la expresión: d) 1 e) -1 . verifican la relación: 23 cifras a) 385 b) 392 d) 467 e)546 c) 189 a) 2 d) 4 13. En qué cifra termina: E = (AFUL236 + INGRESO120) a) 5 d) 6 b) 2 e) 8 16. Si: (x + y)² = (1 + x)(1 + y) . c} Ì R indique el valor de: (ab)² + (bc)² + (ac)² ————————— abc CORPORACIÓN a) 2 d) 5 15.b)³ + (10 . c. En qué cifra termina: a b) 2 e) 4 c) 3 a) 5 d) 4 b c) 5 c Calcular : E = ab + bc + cd a) 10 d) 30 14. calcular : M = (99995)² + (999995)² + (9999995)² a) 36 b) 48 d) 32 e) 50 E= 3 (10 .1. b . En qué cifra termina: (654393) b) 3 e) 1 19.a)³ + (10 . b. Calcular la suma de cifras de: 17.c)³ + 3abc c) 45 a) 10 d) 40 12. — = — = — y (a² + b² + c²)(b² + c² + d²) = 8100 c c d (89462)278 a) 1 d) 6 a b = -1 —+— c c b) 90 e) 19 c) 80 20. Sea: a + b + c = a² + b² + c² = 1 43375 b) 3 e) 8 + c) 7 Ù {a. Si: a² + b² + c² = 26 ab + ac + bc = 5 d) 9 e) 36 b) -2 e) -5 c) 3 c) 3 21.

Hallar : x² + xy + y² 2 —————— x+y a+c b+c a+b ——— + ——— ——— + 6 .b 6-a 6-c a) 1 b) 2 d) 9 e) 36 c) 3 a) 2 b) -2 d) 1 e) -1 1 c) — 2 .

Hallar la suma de las cifras de: x² + y² + z² x² y² z² E = —————— — —— + —— + —— xy + yz + zx yz xz xy (1111)² + (11111)² + (111111)² a) b) 1 5 + 3 + 2 c) -5 d) 6 a) 31 d) 41 e) -6 23. Calcular: a + b x = 5 - 3 y = 2 - 5 z = 3 - 2 El valor numérico de: 2 4 6 8 (2376) + (825) + (23476) + (12925) = ...ab a) 2 b) 6 c) 7 d) 8 e) 12 27.2 ab + b) = 0 Hallar el valor de: a + 2b P= + c) 34 28. Calcular: 1/2 [600² + 300² + 2(300)600)] + 1/3 [400³ + 100³ + 3(500)(400)(100)] a) 1050000 d) 1070000 b) 1060000 e) 4300000 c) 103000 E = (GIS 17 + JUN 18) a) 2 d) 5 b) 3 e) 6 UNIDAD c) 4 . En qué cifra termina: AMOR E = (TE 132 + QUIERO 023 + MUCHO) a² + 4b² + a³ + 8b³ ———— ———— ———— a+b a² + b² a³ + b³ a) 12 d) 27 b) 32 e) 48 b) 17 2 2 e) a + b 4 + a4 + 16b — ——4 —4 a +b c) 19 donde O = cero a) 1 d) 4 b) 2 e) 5 c) 3 29.MIO 24) a) 3 b) 4 d) 2 e) 1 c) 8 c) 2 30.(10002)(9998)]² a) 3 d) 4 b) 9 e) 12 D = (AMOR 27 . En qué cifra termina: 25.176 22. En qué cifra termina: 24. Calcular el resultado de: 1234 [(10001)(9999) . Si : 26. Sabiendo que: (a + 2 ab + b)(a .

Simplificar: Calcular: n+1 a) 1 b) 2 n n c) 2 b d) 4 b) 1/2 e) 3 4 c) 4 2 5 9.1 d) 100 b) 0.3 e) 1.(13794527)² a) 1 b) 15 4 d) 23457 x 10 5.0000026) = 36 a) 1 d) 1.2 b) 1.39)0.00035) ———————————— (0.5 a) 0. Hallar “x”: n-5 6.1) = 2 ab ( ab . Si: 2 b) 1 e) 25 e) 2 a +b +c = 9 4.1) 8. Dado: a² + b² + c² = 29 2n-1 d) 4 a + 3n 2 -2 —-n—+2 ——n—+1 2 -2 a) 1 c) 5 a(a . Calcular: m²+4 m²+1 m²-1 3 + 3(3 ) .5 c) 2.1) + b(b .6(3 ) a) 1 b) 2 c) 3 d) m 3 e) m 1 1 1 1 1 ¸ — ¸ — ¸ — ¸ — 5 5 5 5 5 ¸ 5 ¸ 5 ¸ 5 ¸ 5 ¸— 5 a) 1/5 d) 1/25 3. Si: M + M 3 -1 e) 374159928 c) 27589055 b) 26 e) 20 10. Calcular: Hallar: E = ab + ac + bc a) 24 d) 22 (13794528)² . Si: a .177 PRACTICANDO 03 1.c = 3 c) 28 3 (a-b)³ + (b-c)³ + (a-c)³ Calcular: S = —————————— 10 = 5 3 a) 3 b) 2 c) 1 Hallar: M + M a) 100 b) 95 e) 110 c) 30 d) 25 .15)(770000)(0.01 e) 1 c) 10 7.b = b . Reducir sin realizar operaciones: n-5 x-1 n-5 2 +3 —— 5 -n ——5—-n 2 +3 (22000)(0.12(3 ) m —— — ———m²—+2 m²+ 3 ———m—²-1— 3 + 2(3 ) .

d) 3 3 9 310 e) —— .

a)(y . Si: b) 1..75 14.b)(y . 5 4 b) 3 + 3 4 4 c) 3 + 3 4 e) 3 d) 3 18.5 19. Calcular el valor de : 3 3 y x —+1 + —+1 x y 12.. Hallar la última cifra luego de producto. Si : a + b + c = 0 P = (y ..75 d) 0.c). Calcular: c) 2505 b) 1000 e) 1300 2 4 b) 2420 e) 2525 +1)(2 efectuarse el 100 cifras 15.1 100 2x3x4+1 .. Hallar: M= 1+ a - 1+ a a) 50700 d) 75000 Para a = 0. Hallar el valor de: 11.05 e) 0..33)² a) 900 d) 1200 21.1 1998 +1) (2 2 +1) . Efectuar: a) 300 b) 0 e) F. Calcular: e) 100 (135)² + (85)² + (65)² + (145)² 13.D. Calcular la suma de las cifras del resultado: P = (333.. (2 +1) b) 3 e) 9 c) 5 20.75 a) 1. Hallar: a) 2305 d) 2515 1999 a) 1 d) 7 x+y Hallar : E = 3 ——— xy b) 2 e) 1/3 c) 70500 c) 1 x y — + — = 62 y x a) 1 d) ½ b) 57000 e) 70050 a) 16 d) 8 4 c) 1100 8 3(2 + 1)(2 + 1)(2 + 1) + 1 b) 18 e) 1 c) 9 .178 -1 -1 -1 16.(y . 2000 P= (2 c) 3 1 2(1000)(501)(1004)(1006) + 4² E = —— ——————————————— .z) Hallar el valor de : a b c a b c M= —+—+—+—+—+— b a a c c b a) -1 d) -3 b) 1 e) 0 c) 3 a) 1574515 d) 1447915 (200)[300² + (300)(100) + 100²] + 100³ Sabiendo que : x + y = 3 xy 3 5 a) 3 2 2 3 c) 300 b) 30 3 3 d) 400 c) 1 17.

q . En qué cifra termina: 2n 2 k =2 PILSEN74) Hallar el valor de k.5 30. En qué cifra termina: 1982 24. En qué cifra terminar: 25. Dada la expresión : 2n+1 3/8 28. En que cifra termina: (AMORCITO 23 + CHIQUITO 76) 470 a) 2 d) 8 b) 4 e) 0 c) 6 32. Hallar la suma de las dos últimas cifras del resultado de: 2 c) 3 INGRESO2001 (SABER47 + AFUL815) 75 1275 3 7 (176) + (12476) + (77776) a) 9 d) 10 b) 5 e) 0 31. Si: (+) (+) = (-)(-) PIENSA AMOR SUMA Hallar K = ————— + ————— SUMENO MORENO a) 1/2 d) 2 b) 1 e) 2. En qué cifra terminar: 23. para n = ¾ a) 16 d) 32 SALUD44 (AQUI32 + TOMAMOS91 + b) 8 e) 1/4 c) 25 a) 1 d) 9 b) 3 e) 5 c) 7 29.r = 2 pq + pr = qr Hallar a) 4 d) -2 p² + q² + r² b) -4 e) q c) 2 .SIGIFREDO79) a) 4 d) 0 b) 6 e) 2 c) 8 c) 1.5 (JACINTA5555 . Hallar la suma de cifras del resultado 1983 2001 (1981) de: M = 123456789 .2468 a) 5 d) 10 b) 7 e) 17 c) 9 b) 0 e) 7 c) 5 26.179 22. Si: p . En que cifra termina: a) 3 d) 2 a) 7 d) 1 b) 8 e) 7 c) 11 27.

a) 0 d) 7 b) 1 e) 2 c) 9 .