You are on page 1of 8

Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.

com/abacosoroban

Tema 5:
La multiplicacin
Multiplicar es simplemente sumar repetidas veces el mismo nmero de modo
abreviado. Es
imprescindible el conocimiento a la perfeccin de la tabla de multiplicar siguiente:
multiplicador
multiplicando
123456789
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2 02 04 06 08 10 12 14 16 18
3 03 06 09 12 15 18 21 24 27
4 04 08 12 16 20 24 28 32 36
5 05 10 15 20 25 30 35 40 45
6 06 12 18 24 30 36 42 48 54
7 07 14 21 28 35 42 49 56 63
8 08 16 24 32 40 48 56 64 72
9 09 18 27 36 45 54 63 72 81
Cualquier nmero de una cifra por otro tambin de una cifra da como resultado un
nmero
de dos cifras, de las que la primera puede ser cero. Piense siempre as mientras dure
el
aprendizaje de la multiplicacin, lo que le permitir situar sistemticamente en el
Soroban
los resultados parciales de la multiplicacin.
Existen varias formas diferentes de multiplicar en el Soroban, de las que se mostrarn
tres. La primera es la forma comn utilizada en Japn, la segunda es una variante que
permite multiplicaciones de varios factores y por ello es muy til para calcular
potencias y la
tercera es otra variante til en facturacin y contabilidad para hacer varias
multiplicaciones
y sumar los resultados de todas.
Mtodo estndar Japons
Este mtodo es el ms empleado actualmente y es el que se ensea a los nios en las
escuelas en Japn.
Para multiplicar dos nmeros se anota el multiplicando en la parte izquierda del
Soroban,
dejando algunas varillas de separacin con el multiplicador que se anotar en la parte
derecha del Soroban dejando a su derecha tantas varillas a cero como cifras tiene el
multiplicando ms una. Posteriormente se van multiplicando las cifras del multiplicando
por
la cifra de las unidades del multiplicador y sumando los resultados. Se borra la cifra de
unidades del multiplicador y se repite el proceso con la cifra de las decenas y as
sucesivamente hasta completar la operacin. En el Soroban se lee finalmente el
multiplicando y el producto, ya que el multiplicador desaparece en el clculo.
Ejemplo: 316 x 74 = 23.384
Anotamos 316 a la izquierda del Soroban, por ejemplo en las varillas L, K y J. Ahora se
anota el multiplicador, 74, dejando a su derecha 4 varillas a cero ya que el
multiplicando
consta de tres cifras y hay que dejar a cero una ms. Por ello 74 se anota, el 7 en F y
el 4 en
E. En este caso se han dejado tres varillas a cero entre el multiplicando y el
multiplicador, se
pueden dejar las que se quieran, pero no conviene dejar slo una porque podran
confundirse
el multiplicando y el multiplicador:
29
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
L +3 K +1 J +5 +1 F +7 E +4
Alguien se podra preguntar a la vista del Soroban cmo se sabe que se debe
multiplicar
316 x 74 y no 3.160 x 74? La respuesta est en las varillas a cero a la derecha de 74.
En el
segundo caso habramos dejado cinco varillas a cero a la derecha del multiplicador y
no
cuatro. Anotar el multiplicador de esta manera permite colocar el multiplicando dnde
se
desee, y poder leer el resultado final sin ninguna duda.
Se comienza la multiplicacin con las cifras del multiplicando de izquierda a derecha
actuando sobre la cifra de unidades del multiplicador (4):
3 x 4 = 12 que se suma inmediatamente a la derecha de la varilla en la que est
anotado
el 4, es decir, en D y C:
D +1 C +2
A partir de ahora la varilla en la que hemos anotado la segunda cifra del producto ser
la
primera en la que anotaremos el siguiente. Seguimos multiplicando:
1 x 4 = 04 sumndose el 0 en C y el 4 en B. Lgicamente el 0 no se suma realmente,
se
ha mostrado para que se vea el orden de anotacin de la metodologa usada.
Obsrvese que
el producto anterior se sum en D y C, y ste en C y B:
B +4
6 x 4 = 24 que se anota en B y A:
B +5 3 A +4
Ya se han efectuado todos los productos sobre la unidad (4) del multiplicador, por ello
se
borra el 4 del Soroban:
30
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
E -4
Ahora se repite el proceso con la cifra de las decenas del multiplicador (7):
3 x 7 = 21 que se suma inmediatamente a la derecha de la varilla en la que est
anotado
el 7 (F), es decir, se suma el 2 en E y el 1 en D:
E +2 D +1
1 x 7 = 07 que se suma en D y C:
C +5 +2
6 x 7 = 42 que se suma en C y B:
D +1 C 5 1 B +2
Para finalizar se borra del Soroban la cifra de las decenas del multiplicando, el 7, de la
varilla F:
F 5 -2
El resultado de la multiplicacin se puede leer fcilmente: 23.384
De haber querido efectuar el producto de dos nmeros con cifras decimales, por
ejemplo
3,16 x 0,74 la metodologa es exactamente la misma, multiplique 316 x 74 y el
resultado
(23.384) se leer como 2,3384 que tiene cuatro cifras decimales (dos de 3,16 y las
otras dos
de 0,74). Si lo desea, para no tener que memorizar el nmero de cifras decimales, se
puede
31
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
anotar en una varilla libre a la izquierda del Soroban, por ejemplo en la varilla Q. As,
en el
caso de multiplicar 3,16 x 0,74 = 2,3384 el Soroban mostrara tras las operaciones (las
mismas que en el ejemplo anterior) el aspecto que muestra la siguiente imagen.
Obsrvese
que en Q est anotado 4, por lo que los valores anotados en las varillas D, C, B y A
son cifras
decimales, y en E se encuentra la cifra de unidades del nmero, que se debe leer
simplemente como 2,3384.
Si el multiplicando o el multiplicador tienen alguna cifra 0 slo se debe recordar que
cualquier nmero de una cifra por 0 es 00, lo que nos permite seguir con el orden
correcto
de anotacin.
Ejercicios de multiplicaciones estndar
Realice las siguientes multiplicaciones primero en el orden mostrado y posteriormente
en
el inverso. El resultado ser el mismo en ambos casos porque el producto de nmeros
tiene la
propiedad conmutativa, pero de esta manera podr hacer un nmero doble de
ejercicios.
25
x 37
91
x 17
20
x 50
79
x 30
61
x 35
56
x 39
87
x 96
98
x 31
49
x 78
925 1.547 1.000 2.370 2.135 2.184 8.352 3.038 3.822
954
x 49
636
x 71
890
x 89
613
x 27
798
x 987
643
x 762
809
x 390
46.746 45.156 79.210 16.551 787.626 489.966 315.510
633
x 18
307
x 59
164
x 99
732
x 101
12,3
x 1,2
1,24
x 0,27
6,88
x 1,23
11.394 18.113 16.236 73.932 14,76 0,3348 8,4624
Mtodo multifactorial
El mtodo anterior tiene la desventaja de que el producto est colocado algunas
varillas a
la derecha del multiplicador, por lo que si se desea multiplicar el producto obtenido por
otro
nmero, no habr varillas libres a la derecha para hacerlo. El mtodo multifactorial
permite
hacer multiplicaciones sucesivas, de dos factores, y tambin de ms de dos factores,
porque
los productos de cada multiplicacin se obtienen sobre el lugar donde est anotado el
multiplicador, manteniendo la colocacin de unidades, decenas, centenas, etc., por lo
que
es un mtodo ideal para calcular factoriales, potencias, y cualquier multiplicacin con
varios
factores.
Para ver la metodologa a seguir se efectuar el producto de los nmeros 25 x 473
cuyo
resultado es 11.825. Se anota a la izquierda del Soroban el multiplicando al que se le
resta
siempre una unidad y a la derecha el multiplicador. Obsrvese que en las varillas Q y
P se ha
anotado 24 (25 1) y en las varillas C, B y A el nmero 473:
32
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
Q +2 P +4 C +4 B +5 +2 A +3
Ahora se multiplican las cifras del multiplicando por cada una de las del multiplicador
de
izquierda a derecha, sumando el resultado sobre el mismo multiplicador. En primer
lugar se
multiplica la primera cifra de 24 por la primera de 473: 2 x 4 = 08. Como el
multiplicando
(25) tiene dos cifras se anota sumando la cifra de las decenas de 08 (el 0) dos
varillas a la
izquierda del 4 que est anotado en C, es decir, en la varilla E, y a continuacin el 8
sobre
D:
D +8
El 0 lgicamente no se suma, slo se muestra en el ejemplo para comprender la
metodologa en la colocacin de los productos.
La segunda de las varillas donde se suma cada producto es la primera varilla para
sumar el
producto siguiente. El siguiente producto se forma multiplicando la segunda cifra de 24
por
la primera de 473: 4 x 4 = 16, que se suma en las varillas D y C:
D +1 E +1 D 5 4 C -4
Ahora se hacen los productos de las cifras del multiplicando por la segunda cifra por la
izquierda del multiplicador, que en este ejemplo es el 7 de la varilla B: 2 x 7 = 14, que
se
suma en las varillas D y C:
D +1 C +4
4 X 7 = 28 que se suma en C y B:
33
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
C +5 3 C +1 B -2
Por ltimo se hacen los productos de las cifras del multiplicando por la tercera cifra por
la
izquierda del multiplicador, que es el 3 de la varilla A: 2 x 3 = 06, que se suma en las
varillas
C y B:
C +1 B 5 +1
4 x 3 = 12 que se suma en B y A:
B +1 A +5 -3
En el Soroban se puede leer a la izquierda el multiplicador, y a la derecha la solucin
del
producto de los factores 25 y 473, que es 11.825.
Realmente lo que se ha multiplicado es 24 (25 1) por 473, pero como el resultado se
le
suma al multiplicador que ya estaba anotado en el Soroban, el resultado es el
esperado si se
hubiese multiplicado directamente los factores 25 y 473:
24 x 473 + 473 = (24 + 1) x 473 = 25 x 473 = 11.825
Ejemplo: Calcule del rea de un tringulo cuya base mide 12,7 cm. y la altura 8,5 cm.
Solucin: El rea de un tringulo es la mitad del producto de la longitud de la base por
la
de la altura. En vez de dividir entre 2 se puede multiplicar por 0,5 obtenindose el
mismo
resultado, por lo que el rea pedida ser: 0,5 x 8,5 x 12,7. En el Soroban el clculo se
realizar multiplicando 5 x 85 x 127 teniendo en cuenta que en el resultado final las
tres
cifras de la derecha son decimales.
Anotamos 3 en la varilla Q para recordar que el resultado final tendr 3 cifras
decimales.
En una varilla a la izquierda del Soroban, por ejemplo en la L se anota el 5, pero tras
restarle
una unidad realmente se anota 4. Finalmente se anota el multiplicador, 127, en las
varillas
C, B y A.
Q +3 L +4 C +1 B +2 A +5 +2
Se comienza la multiplicacin:
4 x 1 = 04 y se suma en las varillas D y C (C +5 1).
4 x 2 = 08 y se suma en las varillas C y B (C +1, B -2).
34
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
4 x 7 = 28 y se suma en las varillas B y A (B +2, B +1, A 2).
Se borra el 4 de la varilla L y se anota el factor que queda por multiplicar, el 85, pero
anotamos 84, una unidad menos, en las varillas M y L. Seguimos multiplicando:
8 x 6 = 48 y se suma en las varillas E y D (E +4, D +5 +3).
4 x 6 = 24 y se suma en las varillas D y C (E+54, D53, D+1, C51).
8 x 3 = 24 y se suma en las varillas D y C (D +2, C +4).
4 x 3 = 12 y se suma en las varillas C y B (C +5 4, B +5 -3).
8 x 5 = 40 y se suma en las varillas C y B (C +4).
4 x 5 = 20 y se suma en las varillas B y A (B +2).
Teniendo en cuenta, como se ve en la varilla Q, que las tres cifras de las varillas C, B y
A
son decimales, el resultado (el rea del tringulo) se puede leer como 53,975 cm2.
Ejercicios de multiplicaciones multifactoriales
32 x 51 x 68
= 110.976
5 x 59 x 453
= 133.635
55 x 56 x 57
=175.560
38 x 69 x 527
= 1.381.794
0,35 x 1,55 x 3
= 1,6275
1,96 x 32 x 0,055
= 3,4496
75 x 63 x 1,8
= 8505
23,8 x 1,1 x 59
= 1544,62
1. Se compra un lote de 25 piezas a 8,5 euros cada unidad. Si se debe abonar
adems un
16% de impuestos, qu cantidad se debe pagar por el lote? (Solucin: 25 x 8,5 x 1,16
= 246,5 euros).
2. Una habitacin de una casa mide 5,5 m de largo, 4,7 m de ancho y 2,4 m de altura.
Calcule el volumen de la habitacin. (Solucin: 5,5 x 4,7 x 2,4 = 62,04 m3).
3. Un crculo tiene de radio 24cm. Calcule el rea de dicho crculo.(Solucin: el rea
del
crculo es el producto del cuadrado del radio por 3,142, luego: 24 x 24 x 3,142 =
1.809,792cm2).
4. Calcule el cubo de 72. (Solucin: 72 x 72 x 72 = 373.248).
Mtodo de multiplicaciones acumuladas
A veces es necesario sumar los resultados de varias multiplicaciones de nmeros
escritos
en un papel. El mtodo a usar es el mtodo multifactorial, ya visto anteriormente,
pero
modificado de manera que los factores no se anotarn en el Soroban y por ello al
multiplicando no se le restar una unidad. Como ejemplo se determinar el importe a
pagar
en un supermercado tras la compra de varios artculos con un descuento debido a una
oferta
especial:
35
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
- 12 litros de leche a 0,85 euros/litro
- 2 cajas de galletas a 2,15 euros/caja
- 1 paquete de azcar a 1,20 euros/paquete
Sobre el total el supermercado nos hace un descuento del 5%.
Los precios los pondremos en cntimos de euro y as no habr problema con los
decimales.
Por otro lado, aplicarle un descuento del 5% a una cantidad implica pagar slo el 95%
del
total. Las operaciones a realizar sern: 12 x 85 + 2 x 215 + 120 y al resultado de la
suma se le
multiplicar por 0,95 obtenindose el total a pagar.
Para multiplicar 12 x 85 siguiendo el mtodo multifactorial modificado se haran los
productos:
1 x 8 = 08 que se suma en las varillas D y C (C +5 +3).
2 x 8 = 16 que se suma en las varillas C y B (C +1, B +5 +1).
1 x 5 = 05 que se suma en las varillas C y B (D +1,C 5 1, B -5).
2 x 5 = 10 que se suma en las varillas B y A (B +1).
En el Soroban se puede leer el resultado parcial 1.020:
La siguiente multiplicacin, 2 x 215, se efecta de forma similar sumando los
productos
sobre el resultado anterior:
2 x 2 = 04 que se suma en las varillas D y C (C +4).
2 x 1 = 02 que se suma en las varillas C y B (B +2).
2 x 5 = 10 que se suma en las varillas B y A (B +5 -4):
En el Soroban se puede leer el resultado parcial 1.450:
Se suma ahora 120 sobre el subtotal anterior y se obtiene el total a pagar: 1.570 (sin
aplicar an el descuento).
C +5 4 B +2
36
Manual de uso del baco japons Soroban http://es.geocities.com/abacosoroban
Para aplicar el descuento del 5% se multiplica el valor mostrado en el Soroban por
0,95
(realmente por 95 y en el resultado se consideran 2 cifras decimales) por el mtodo
multifactorial obtenindose el resultado final:
En el Soroban se puede leer:
- 2 en la varilla Q , que indica que el resultado final tiene dos cifras decimales,
- 94 (95 1) en las varillas M y L,
- 149150 en las varillas de la F a la A.
El resultado se debe leer como 1.491,50 cntimos (con dos cifras decimales) o como
14,915 euros.
Ejercicios de multiplicaciones acumuladas
Los mejores ejercicios en este caso son las facturas de las compras habituales porque
se
usa el Soroban en clculos reales.
Otros ejercicios:
12 x 15 + 25 x 14 = 530 35 x 12 + 72 x 25 + 10 x 3 = 2.250
123 x 28 + 142 x 27 = 7.278 120 x 8 + 455 x 16 + 1.230 = 9.470
0,23 x 20 + 1,5 x 42 =67,6 635 x 15 + 48 x 18 + 9 x 12 = 10.497
Antes de pasar al tema siguiente, la divisin, se debe dominar la multiplicacin y las
operaciones anteriores. Aplique sus conocimientos de clculo en el Soroban para
realizar
operaciones comunes de la vida real, como ya se ha hecho con el ejemplo de factura
de
compra.